FREISSINER TORRES AUGUSTA
Informe ejecutivo de FREISSINER TORRES AUGUSTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FREISSINER TORRES AUGUSTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUSCIENCE IBERICA SA | Apoderado Solidario | 23/12/2013 |
VINCULACIONES DE FREISSINER TORRES AUGUSTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FREISSINER TORRES AUGUSTA
Empresa: NUSCIENCE IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Bracquez Koen
- Freissiner Torres Augusta
- Garcia Tellez Fermin
- Van Hoorick Herman
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 92, S 8, H TO 25190, I/A 23 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-45
Empresa: NUSCIENCE IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Freissiner Torres Augusta
- Garcia Tellez Fermin
- Valgañon Solanas Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 142, S 8, H TO 25190, I/A 21 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-30-45
Empresa: VITAMEX IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Bracquez Koen
- Freissiner Torres Augusta
- Garcia Tellez Fermin
- Van Hoorick Herman
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 205, S 8, H TO 25190, I/A 18 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-45
Información de FREISSINER TORRES AUGUSTA
Mostramos los datos de FREISSINER TORRES AUGUSTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FREISSINER TORRES AUGUSTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos