ALTOR BVBA
Informe ejecutivo de ALTOR BVBA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALTOR BVBA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUSCIENCE IBERICA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/08/2011 | 19/12/2013 |
NUSCIENCE IBERICA SA | Consejero | 19/12/2013 | |
NUSCIENCE IBERICA SA | Consejero Delegado Solidario | 22/08/2011 | |
NUSCIENCE IBERICA SA | Consejero | 25/02/2010 | 10/03/2011 |
NUSCIENCE IBERICA SA | Consejero Delegado Solidario | 16/08/2010 | 10/03/2011 |
VINCULACIONES DE ALTOR BVBA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALTOR BVBA
Empresa: VITAMEX IBERICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Altor Bvba
- Apjca Bvba
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Altor Bvba
- Apjca Bvba
- Keletech Bvba
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 141, S 8, H TO 25190, I/A 20 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-30-45
Empresa: VITAMEX IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
- Altor Bvba
- Apjca Bvba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 205, S 8, H TO 25190, I/A 18 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-45
Empresa: VITAMEX IBERICA SA
Consejero Delegado Solidario
- Altor Bvba
- Apjca Bvba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 205, S 8, H TO 25190, I/A 18 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-45
Empresa: PREMIX IBERICA SA
Consejero Delegado Solidario
- Altor Bvba
- Apjca Bvba
- Keletech Bvba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 204, S 8, H TO 25190, I/A 16 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-45
Empresa: PREMIX IBERICA SA
Consejero
- Altor Bvba
- Apjca Bvba
- Keletech Bvba
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1434 , F 167, S 8, H TO 25190, I/A 14 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-45
Información de ALTOR BVBA
Mostramos los datos de ALTOR BVBA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALTOR BVBA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos