KELETECH BVBA
Informe ejecutivo de KELETECH BVBA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KELETECH BVBA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUSCIENCE IBERICA SA | Administrador Solidario | 19/12/2013 | 15/02/2016 |
NUSCIENCE IBERICA SA | Consejero Delegado Solidario | 19/12/2013 | |
NUSCIENCE IBERICA SA | Presidente | 19/12/2013 | |
NUSCIENCE IBERICA SA | Consejero | 19/12/2013 | |
NUSCIENCE IBERICA SA | Presidente | 25/02/2010 | 10/03/2011 |
NUSCIENCE IBERICA SA | Consejero | 25/02/2010 | 10/03/2011 |
NUSCIENCE IBERICA SA | Consejero Delegado Solidario | 16/08/2010 | 10/03/2011 |
VINCULACIONES DE KELETECH BVBA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KELETECH BVBA
Empresa: NUSCIENCE IBERICA SA
Administrador Solidario
- Apjca Bvba
- Keletech Bvba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 93, S 8, H TO 25190, I/A 26 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-45
Empresa: VITAMEX IBERICA SA
Administrador Solidario
- Apjca Bvba
- Keletech Bvba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 141, S 8, H TO 25190, I/A 20 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-30-45
Empresa: VITAMEX IBERICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Keletech Bvba
Consejero
- Altor Bvba
- Apjca Bvba
- Keletech Bvba
Presidente
- Keletech Bvba
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 141, S 8, H TO 25190, I/A 20 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-30-45
Empresa: PREMIX IBERICA SA
Consejero Delegado Solidario
- Altor Bvba
- Apjca Bvba
- Keletech Bvba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 204, S 8, H TO 25190, I/A 16 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-45
Empresa: PREMIX IBERICA SA
Consejero
- Altor Bvba
- Apjca Bvba
- Keletech Bvba
Presidente
- Keletech Bvba
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1434 , F 167, S 8, H TO 25190, I/A 14 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-45
Información de KELETECH BVBA
Mostramos los datos de KELETECH BVBA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KELETECH BVBA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos