FREISSINIER TORRES AUGUSTA
Informe ejecutivo de FREISSINIER TORRES AUGUSTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FREISSINIER TORRES AUGUSTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUSCIENCE IBERICA SA | Apoderado Solidario | 22/07/2019 | |
NUSCIENCE IBERICA SA | Apoderado Solidario | 17/10/2016 | |
NUSCIENCE IBERICA SA | Apoderado Solidario | 15/01/2015 | |
NUSCIENCE IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 15/01/2015 | |
NUSCIENCE IBERICA SA | Apoderado Solidario | 20/03/2014 |
VINCULACIONES DE FREISSINIER TORRES AUGUSTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FREISSINIER TORRES AUGUSTA
Empresa: NUSCIENCE IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Freissinier Torres Augusta
- Garcia Alvarado Ana
- Gozzini Massimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1630 , F 191, S 8, H TO 25190, I/A 30 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-45
Empresa: NUSCIENCE IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Freissinier Torres Augusta
- Garcia Tellez Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 93, S 8, H TO 25190, I/A 27 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-45
Empresa: NUSCIENCE IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Bracquez Koen
- Freissinier Torres Augusta
- Garcia Alvarado Ana
- Garcia Tellez Fermin
- Van Hoorick Herman
Apoderado Solidario
- Bracquez Koen
- Freissinier Torres Augusta
- Garcia Alvarado Ana
- Garcia Tellez Fermin
- Van Hoorick Herman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 92, S 8, H TO 25190, I/A 24 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-45
Empresa: NUSCIENCE IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Freissinier Torres Augusta
- Garcia Tellez Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 142, S 8, H TO 25190, I/A 22 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-45
Información de FREISSINIER TORRES AUGUSTA
Mostramos los datos de FREISSINIER TORRES AUGUSTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FREISSINIER TORRES AUGUSTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos