USANDIZAGA SAINZ EUGENIO
Informe ejecutivo de USANDIZAGA SAINZ EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE USANDIZAGA SAINZ EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUIMICA DEL CINCA SL | Apoderado | 24/01/2019 | |
MONTECINCA SA | Apoderado | 28/08/2018 | |
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CINCA SL | Apoderado | 31/05/2017 | |
SEDQ HEALTHY CROPS SL | Apoderado | 10/06/2016 |
VINCULACIONES DE USANDIZAGA SAINZ EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE USANDIZAGA SAINZ EUGENIO
Empresa: QUIMICA DEL CINCA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Gracia Corniel Vicente
- Gracia Corniel Vicente
- Pujol Borotau Juan
- Usandizaga Sainz Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 106, S 8, H HU 13288, I/A 4 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-22
Empresa: MONTECINCA SA
Apoderado
- Abad Martinez Antonio Jose
- Usandizaga Sainz Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42384 , F 71, S 8, H B 69714, I/A 39 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Empresa: INTERMEDIOS QUIMICOS SL
Apoderado
- Castellvi Girbau Cristina
- Costa Fontich Rosa Maria
- Marco Abian Francisco Javier
- Torrens Rovira Ramon
- Usandizaga Sainz Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24024 , F 49, S 8, H B 62921, I/A 10 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-08
Apoderado
- Torrens Rovira Ramon
- Usandizaga Sainz Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21575 , F 108, S 8, H B 53934, I/A 33 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-08
Información de USANDIZAGA SAINZ EUGENIO
Mostramos los datos de USANDIZAGA SAINZ EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de USANDIZAGA SAINZ EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos