CASTELLVI GIRBAU CRISTINA
Informe ejecutivo de CASTELLVI GIRBAU CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTELLVI GIRBAU CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CINCA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/02/2019 | |
IBERCLOR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/02/2019 | |
QUIMICA DEL CINCA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/02/2019 | |
TRANSCINCA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/02/2019 |
VINCULACIONES DE CASTELLVI GIRBAU CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLVI GIRBAU CRISTINA
Empresa: IBERCLOR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castellvi Girbau Cristina
- Coll Klein Francisco
- Costa Fontich Rosa Maria
- Usandizaga Sainz Iciar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33149 , F 199, S 8, H B 108202, I/A 49 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24024 , F 50, S 8, H B 62921, I/A 13 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-08
Empresa: TRANSCINCA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 152, S 8, H HU 11840, I/A 10 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-22
Empresa: QUIMICA DEL CINCA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 107, S 8, H HU 13288, I/A 6 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-22
Empresa: QUIMICA DEL CINCA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castellvi Girbau Cristina
- Delgado Torres Jose Carlos
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 106, S 8, H HU 13288, I/A 5 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-22
Apoderado
- Castellvi Girbau Cristina
- Costa Fontich Rosa Maria
- Marco Abian Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45435 , F 92, S 8, H B 53934, I/A 39 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-08
Empresa: IBERCLOR SL
Apoderado
- Castellvi Girbau Cristina
- Costa Fontich Rosa Maria
- Marco Abian Francisco Javier
- Torrens Rovira Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33149 , F 198, S 8, H B 108202, I/A 46 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Empresa: TRANSCINCA SA
Apoderado Mancomunado
- Castellvi Girbau Cristina
- Castellvi Girbau Cristina
- Costa Fontich Rosa Maria
- Costa Fontich Rosa Maria
- Marco Abian Francisco Javier
- Marco Abian Francisco Javier
- Torrens Rovira Ramon
Apoderado Solidario
- Castellvi Girbau Cristina
- Costa Fontich Rosa Maria
- Marco Abian Francisco Javier
- Marco Abian Francisco Javier
- Torrens Rovira Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 151, S 8, H HU 11840, I/A 8 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-22
Empresa: INTERMEDIOS QUIMICOS SL
Apoderado
- Castellvi Girbau Cristina
- Costa Fontich Rosa Maria
- Marco Abian Francisco Javier
- Torrens Rovira Ramon
- Usandizaga Sainz Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24024 , F 49, S 8, H B 62921, I/A 10 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-08
Empresa: QUIMICA DEL CINCA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castellvi Girbau Cristina
- Delgado Torres Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44421 , F 192, S 8, H B 95423, I/A 85 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-08
VER MAS ACTOS
Información de CASTELLVI GIRBAU CRISTINA
Mostramos los datos de CASTELLVI GIRBAU CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLVI GIRBAU CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos