COSTA FONTICH ROSA MARIA
Informe ejecutivo de COSTA FONTICH ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE COSTA FONTICH ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CINCA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/02/2019 | 22/04/2024 |
TRANSCINCA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/02/2019 | 23/12/2022 |
IBERCLOR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/02/2019 | 03/01/2020 |
QUIMICA DEL CINCA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/02/2019 | 07/10/2019 |
QUIMICA DEL CINCA SL | Apoderado Mancomunado | 07/02/2019 | |
QUIMICA DEL CINCA SL | Apoderado Mancomunado | 06/08/2014 | 24/01/2019 |
SEDQ HEALTHY CROPS SL | Apoderado | 14/12/2018 | |
IBERCLOR SL | Apoderado | 28/08/2018 | |
TRANSCINCA SA | Apoderado Solidario | 23/08/2018 | |
TRANSCINCA SA | Apoderado Mancomunado | 23/08/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE COSTA FONTICH ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTA FONTICH ROSA MARIA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Costa Fontich Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24024 , F 52, S 8, H B 62921, I/A 15 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-08
Empresa: TRANSCINCA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Costa Fontich Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 154, S 8, H HU 11840, I/A 14 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-22
Empresa: IBERCLOR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Costa Fontich Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46750 , F 63, S 8, H B 108202, I/A 52 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08
Empresa: QUIMICA DEL CINCA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Costa Fontich Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 109, S 8, H HU 13288, I/A 8 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-22
Empresa: IBERCLOR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castellvi Girbau Cristina
- Coll Klein Francisco
- Costa Fontich Rosa Maria
- Usandizaga Sainz Iciar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33149 , F 199, S 8, H B 108202, I/A 49 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24024 , F 50, S 8, H B 62921, I/A 13 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-08
Empresa: TRANSCINCA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 152, S 8, H HU 11840, I/A 10 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-22
Empresa: QUIMICA DEL CINCA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 107, S 8, H HU 13288, I/A 6 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-22
Empresa: QUIMICA DEL CINCA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Costa Fontich Rosa Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 106, S 8, H HU 13288, I/A 5 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-22
Empresa: QUIMICA DEL CINCA SL
Apoderado Mancomunado
- Costa Fontich Rosa Maria
- Torrens Rovira Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 106, S 8, H HU 13288, I/A 4 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-22
VER MAS ACTOS
Información de COSTA FONTICH ROSA MARIA
Mostramos los datos de COSTA FONTICH ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTA FONTICH ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos