PUJOL BOROTAU JUAN
Informe ejecutivo de PUJOL BOROTAU JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PUJOL BOROTAU JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUIMICA DEL CINCA SL | Apoderado | 24/01/2019 | |
NITROCINCA SL | Administrador Unico | 02/02/2011 | |
MONTEGEN SL | Secretario | 14/12/2010 | |
MONTEGEN SL | Consejero | 14/12/2010 | |
IBERCLOR SL | Secretario No Consejero | 06/05/2010 | |
QUIMICA DEL CINCA SL | Secretario No Consejero | 18/12/2009 |
VINCULACIONES DE PUJOL BOROTAU JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUJOL BOROTAU JUAN
Empresa: QUIMICA DEL CINCA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Gracia Corniel Vicente
- Gracia Corniel Vicente
- Pujol Borotau Juan
- Usandizaga Sainz Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 106, S 8, H HU 13288, I/A 4 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-22
Empresa: NITROCINCA SL
Administrador Unico
- Pujol Borotau Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24104 , F 209, S 8, H B 66716, I/A 19 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Empresa: MONTEGEN SL
Consejero
- Coll Klein Francisco
- Gracia Corniel Vicente
- Pujol Borotau Juan
Gerente
Presidente
Secretario
- Pujol Borotau Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 423, L 252, F 169, S 8, H HU 5297, I/A 4 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-22
Empresa: IBERCLOR SA
Secretario No Consejero
- Pujol Borotau Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26772 , F 14, S 8, H B 108202, I/A 32 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-08
Empresa: QUIMICA DEL CINCA SA
Secretario No Consejero
- Pujol Borotau Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34964 , F 195, S 8, H B 95423, I/A 59 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-08
Información de PUJOL BOROTAU JUAN
Mostramos los datos de PUJOL BOROTAU JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUJOL BOROTAU JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos