NITROCINCA SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social NITROCINCA SL
CIF B08788507
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NITROCINCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NITROCINCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Usandizaga Sainz Juan | Liquidador | 22/02/2012 | 10/07/2012 |
Usandizaga Sainz Juan | Administrador Unico | 02/02/2011 | 22/02/2012 |
Pujol Borotau Juan | Administrador Unico | 02/02/2011 |
ACTOS BORME DE NITROCINCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41202 , F 172, S 8, H B 66716, I/A 21 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24104 , F 209, S 8, H B 66716, I/A 20 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24104 , F 209, S 8, H B 66716, I/A 20 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24104 , F 209, S 8, H B 66716, I/A 20 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-55-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24104 , F 209, S 8, H B 66716, I/A 19 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24104 , F 209, S 8, H B 66716, I/A 19 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08