USANDIZAGA SAINZ JUAN
Informe ejecutivo de USANDIZAGA SAINZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
VINCULACIONES DE USANDIZAGA SAINZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE USANDIZAGA SAINZ JUAN
Empresa: IBERCLOR SL
Consejero
- Usandizaga Sainz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46750 , F 61, S 8, H B 108202, I/A 50 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-08
Empresa: QUIMICA DEL CINCA SL
Consejero
- Usandizaga Sainz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 109, S 8, H HU 13288, I/A 7 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-22
Empresa: IBERCLOR SL
Consejero
- Coll Usandizaga Iciar
- Gracia Corniel Vicente
- Usandizaga Sainz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33149 , F 197, S 8, H B 108202, I/A 43 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-08
Consejero
- Coll Usandizaga Francisco
- Gracia Corniel Vicente
- Usandizaga Sainz Juan
Secretario
Vicesecret.
- Usandizaga Sainz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21575 , F 106, S 8, H B 53934, I/A 31 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-08
Empresa: IBERCLOR SL
Secretario
- Usandizaga Sainz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33149 , F 196, S 8, H B 108202, I/A 41 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-08
Consejero
Secretario
Vicesecret.
- Usandizaga Sainz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21575 , F 105, S 8, H B 53934, I/A 27 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Empresa: QUIMICA DEL CINCA SL
Consejero
- Coll Usandizaga Francisco
- Fiol Olivan Fernando
- Gracia Corniel Vicente
- Usandizaga Sainz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44421 , F 198, S 8, H B 95423, I/A 90 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-08
Empresa: PLASTOTECNICA SA
Administrador Unico
- Usandizaga Sainz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33374 , F 52, S 8, H B 71416, I/A 19 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-08
Empresa: NITROCINCA SL
Liquidador
- Usandizaga Sainz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24104 , F 209, S 8, H B 66716, I/A 20 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-08
Empresa: NITROCINCA SL
Administrador Unico
- Usandizaga Sainz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24104 , F 209, S 8, H B 66716, I/A 20 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-08
VER MAS ACTOS
Información de USANDIZAGA SAINZ JUAN
Mostramos los datos de USANDIZAGA SAINZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de USANDIZAGA SAINZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos