TORNE PALLISE TERESA
Informe ejecutivo de TORNE PALLISE TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORNE PALLISE TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERAMICA FARRENY SA | Presidente | 19/08/2014 | 17/08/2023 |
CERAMICA FARRENY SA | Consejero | 24/03/2014 | 17/08/2023 |
CERAMICA FARRENY SA | Secretario | 24/03/2014 | 19/08/2014 |
CERAMICA FARRENY SA | Secretario | 11/03/2009 | 24/03/2014 |
CERAMICA FARRENY SA | Consejero | 11/03/2009 | 24/03/2014 |
VINCULACIONES DE TORNE PALLISE TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORNE PALLISE TERESA
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 113, S 8, H L 3630, I/A 21 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Torne Pallise Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 39, S 8, H L 3630, I/A 19 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero
Presidente
- Torne Pallise Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 38, S 8, H L 3630, I/A 17 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 38, S 8, H L 3630, I/A 17 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Torne Pallise Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 37, S 8, H L 3630, I/A 16 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Torne Pallise Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 37, S 8, H L 3630, I/A 16 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Torne Pallise Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 37, S 8, H L 3630, I/A 15 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-25
Información de TORNE PALLISE TERESA
Mostramos los datos de TORNE PALLISE TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORNE PALLISE TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos