FARRENY VILAMAJO CARMEN
Informe ejecutivo de FARRENY VILAMAJO CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE FARRENY VILAMAJO CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARRENY VILAMAJO CARMEN
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 113, S 8, H L 3630, I/A 22 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 113, S 8, H L 3630, I/A 21 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Farreny Vilamajo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 39, S 8, H L 3630, I/A 19 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero
- Farreny Vilamajo Carmen
Presidente
Secretario
- Farreny Vilamajo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 38, S 8, H L 3630, I/A 17 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-25
Información de FARRENY VILAMAJO CARMEN
Mostramos los datos de FARRENY VILAMAJO CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARRENY VILAMAJO CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos