FARRENY CULLERES JESUS
Informe ejecutivo de FARRENY CULLERES JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FARRENY CULLERES JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATERIALS FARRENY SL | Presidente | 03/01/2022 | |
MATERIALS FARRENY SL | Consejero Delegado Mancomunado | 03/01/2022 | |
MATERIALS FARRENY SL | Consejero | 03/01/2022 | |
COGENERACIO FARRENY SL | Presidente | 03/01/2022 | |
COGENERACIO FARRENY SL | Consejero Delegado Mancomunado | 03/01/2022 | |
COGENERACIO FARRENY SL | Consejero | 03/01/2022 | |
CERAMICA FARRENY SA | Consejero | 24/03/2014 | 21/12/2021 |
CERAMICA FARRENY SA | Consejero Delegado Mancomunado | 24/03/2014 | 21/12/2021 |
CERAMICA FARRENY SA | Consejero Delegado Mancomunado | 11/03/2009 | 24/03/2014 |
CERAMICA FARRENY SA | Consejero | 11/03/2009 | 24/03/2014 |
VINCULACIONES DE FARRENY CULLERES JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARRENY CULLERES JESUS
Empresa: COGENERACIO FARRENY SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Farreny Culleres Jesus
Consejero
- Farreny Culleres Jesus
Presidente
- Farreny Culleres Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1074 , F 23, S 8, H L 21188, I/A 3 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-25
Empresa: MATERIALS FARRENY SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Farreny Culleres Jesus
Consejero
- Farreny Culleres Jesus
Presidente
- Farreny Culleres Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 37, S 8, H L 20225, I/A 3 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Farreny Culleres Jesus
Consejero
- Farreny Culleres Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 40, S 8, H L 3630, I/A 20 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Farreny Culleres Jesus
- Farreny Torne Maria Angels
- Farreny Vilamajo Angel
- Farreny Vilamajo Jaime
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 39, S 8, H L 3630, I/A 19 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Farreny Culleres Jesus
- Farreny Torne Maria Angels
- Farreny Vilamajo Angel
- Farreny Vilamajo Jaime
- Urtizberea Salat Joan Josep
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 37, S 8, H L 3630, I/A 16 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 37, S 8, H L 3630, I/A 16 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 37, S 8, H L 3630, I/A 15 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 37, S 8, H L 3630, I/A 15 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 37, S 8, H L 3630, I/A 15 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-25
Información de FARRENY CULLERES JESUS
Mostramos los datos de FARRENY CULLERES JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARRENY CULLERES JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos