FARRENY TORNE MARIA ANGELS
Informe ejecutivo de FARRENY TORNE MARIA ANGELS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FARRENY TORNE MARIA ANGELS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERAMICA FARRENY SA | Consejero Delegado Mancomunado | 06/03/2024 | |
CERAMICA FARRENY SA | Secretario | 17/08/2023 | |
COGENERACIO FARRENY SL | Presidente | 03/01/2022 | |
COGENERACIO FARRENY SL | Consejero Delegado Mancomunado | 03/01/2022 | |
MATERIALS FARRENY SL | Presidente | 03/01/2022 | |
MATERIALS FARRENY SL | Consejero Delegado Mancomunado | 03/01/2022 | |
CERAMICA FARRENY SA | Consejero | 24/03/2014 |
VINCULACIONES DE FARRENY TORNE MARIA ANGELS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARRENY TORNE MARIA ANGELS
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero
- Farreny Torne Maria Angels
- Farreny Torne Teresa
- Farreny Vilamajo Angel
- Farreny Vilamajo Carmen
- Farreny Vilamajo Jaime
- Urtizberea Farreny Miquel
Presidente
Secretario
- Farreny Torne Maria Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 113, S 8, H L 3630, I/A 22 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Farreny Torne Maria Angels
- Farreny Vilamajo Angel
- Farreny Vilamajo Jaime
- Urtizberea Farreny Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 113, S 8, H L 3630, I/A 22 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Farreny Torne Maria Angels
- Farreny Vilamajo Angel
- Farreny Vilamajo Jaime
- Urtizberea Farreny Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 113, S 8, H L 3630, I/A 22 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Presidente
Secretario
- Farreny Torne Maria Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 113, S 8, H L 3630, I/A 21 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-25
Empresa: COGENERACIO FARRENY SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Farreny Torne Maria Angels
Presidente
- Farreny Torne Maria Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1074 , F 23, S 8, H L 21188, I/A 3 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-25
Empresa: MATERIALS FARRENY SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Farreny Torne Maria Angels
Presidente
- Farreny Torne Maria Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 37, S 8, H L 20225, I/A 3 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Farreny Culleres Jesus
- Farreny Torne Maria Angels
- Farreny Vilamajo Angel
- Farreny Vilamajo Jaime
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 39, S 8, H L 3630, I/A 19 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Farreny Culleres Jesus
- Farreny Torne Maria Angels
- Farreny Vilamajo Angel
- Farreny Vilamajo Jaime
- Urtizberea Salat Joan Josep
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 37, S 8, H L 3630, I/A 16 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Farreny Culleres Jaime
- Farreny Culleres Jesus
- Farreny Torne Maria Angels
- Farreny Vilamajo Angel
- Farreny Vilamajo Jaime
- Urtizberea Salat Joan Josep
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 37, S 8, H L 3630, I/A 16 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-25
Empresa: CERAMICA FARRENY SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 37, S 8, H L 3630, I/A 15 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-25
VER MAS ACTOS
Información de FARRENY TORNE MARIA ANGELS
Mostramos los datos de FARRENY TORNE MARIA ANGELS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARRENY TORNE MARIA ANGELS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos