TOMAS ESTRUCH DAVID
Informe ejecutivo de TOMAS ESTRUCH DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TOMAS ESTRUCH DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISMOL MASQUEFA SL | Apoderado Solidario | 26/07/2023 |
VINCULACIONES DE TOMAS ESTRUCH DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOMAS ESTRUCH DAVID
Empresa: URBAMOL MASQUEFA SL
Administrador Solidario
- Julia Martinez Jorge
- Tomas Estruch David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23983 , F 81, S 8, H B 62169, I/A 14 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: URBAMOL MASQUEFA SL
Administrador Solidario
- Julia Martinez Jorge
- Tomas Estruch David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23983 , F 80, S 8, H B 62169, I/A 13 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: URBAMOL MASQUEFA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Julia Martinez Jorge
- Tomas Estruch David
- Tomas Garriga Xavier
Consejero
Presidente
Secretario
- Tomas Estruch David
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23983 , F 80, S 8, H B 62169, I/A 13 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: DISMOL MASQUEFA SL
Apoderado Solidario
- Julia Martinez Jorge
- Tomas Estruch David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47558 , F 111, S 8, H B 45352, I/A 28 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-146-08
Empresa: DISMOL MASQUEFA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Tomas Estruch David
Consejero
- Tomas Estruch David
Secretario
- Tomas Estruch David
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47558 , F 111, S 8, H B 45352, I/A 26 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-08
Empresa: URBAMOL MASQUEFA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Julia Martinez Jorge
- Tomas Estruch David
- Tomas Garriga Xavier
Consejero
- Tomas Estruch David
Presidente
Secretario
- Tomas Estruch David
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23983 , F 80, S 8, H B 62169, I/A 12 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Empresa: DISMOL MASQUEFA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Tomas Estruch David
Consejero
- Tomas Estruch David
Secretario
- Tomas Estruch David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34133 , F 124, S 8, H B 45352, I/A 24 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-08
Información de TOMAS ESTRUCH DAVID
Mostramos los datos de TOMAS ESTRUCH DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOMAS ESTRUCH DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos