SABI MERCADER JORDI
Informe ejecutivo de SABI MERCADER JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SABI MERCADER JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBAMOL MASQUEFA SL | Consejero | 15/12/2023 | |
DISMOL MASQUEFA SL | Consejero | 13/07/2023 | |
DISMOL MASQUEFA SL | Consejero Delegado | 18/07/2012 | |
URBAMOL MASQUEFA SL | Consejero Delegado | 18/07/2012 | |
DISMOL MASQUEFA SL | Presidente | 17/11/2009 | 18/07/2012 |
URBAMOL MASQUEFA SL | Presidente | 30/04/2010 | 18/07/2012 |
URBAMOL MASQUEFA SL | Secretario | 30/04/2010 | |
DISMOL MASQUEFA SL | Secretario | 17/11/2009 |
VINCULACIONES DE SABI MERCADER JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABI MERCADER JORDI
Empresa: URBAMOL MASQUEFA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23983 , F 80, S 8, H B 62169, I/A 13 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: DISMOL MASQUEFA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Albiol Mercader Jose
- Albiol Mercader Juan
- Julia Martinez Jorge
- Sabi Mercader Jordi
- Tomas Garriga Xavier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47558 , F 111, S 8, H B 45352, I/A 27 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-08
Empresa: URBAMOL MASQUEFA SL
Consejero Delegado
- Sabi Mercader Jordi
Presidente
- Sabi Mercader Jordi
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23983 , F 79, S 8, H B 62169, I/A 11 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-08
Empresa: DISMOL MASQUEFA SL
Consejero Delegado
- Sabi Mercader Jordi
Presidente
- Sabi Mercader Jordi
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34133 , F 124, S 8, H B 45352, I/A 23 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-08
Empresa: URBAMOL MASQUEFA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23983 , F 79, S 8, H B 62169, I/A 10 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-08
Empresa: URBAMOL MASQUEFA SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Sabi Mercader Jordi
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23983 , F 79, S 8, H B 62169, I/A 10 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-08
Empresa: DISMOL MASQUEFA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34133 , F 123, S 8, H B 45352, I/A 20 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-08
Empresa: DISMOL MASQUEFA SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Sabi Mercader Jordi
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34133 , F 123, S 8, H B 45352, I/A 20 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-08
Información de SABI MERCADER JORDI
Mostramos los datos de SABI MERCADER JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABI MERCADER JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos