ALBIOL MERCADER JUAN
Informe ejecutivo de ALBIOL MERCADER JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALBIOL MERCADER JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBAMOL MASQUEFA SL | Consejero | 15/12/2023 | |
DISMOL MASQUEFA SL | Consejero | 13/07/2023 | |
URBAMOL MASQUEFA SL | Consejero Delegado | 08/01/2021 | |
DISMOL MASQUEFA SL | Consejero Delegado | 23/10/2019 | |
URBAMOL MASQUEFA SL | Vicesecret. | 30/04/2010 | |
DISMOL MASQUEFA SL | Vicesecret. | 17/11/2009 |
VINCULACIONES DE ALBIOL MERCADER JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBIOL MERCADER JUAN
Empresa: URBAMOL MASQUEFA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Albiol Mercader Jose
- Albiol Mercader Juan
- Julia Martinez Jorge
- Sabi Mercader Jordi
- Tomas Estruch David
- Tomas Garriga Xavier
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23983 , F 80, S 8, H B 62169, I/A 13 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: DISMOL MASQUEFA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Albiol Mercader Jose
- Albiol Mercader Juan
- Julia Martinez Jorge
- Sabi Mercader Jordi
- Tomas Garriga Xavier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47558 , F 111, S 8, H B 45352, I/A 27 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-08
Empresa: URBAMOL MASQUEFA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23983 , F 80, S 8, H B 62169, I/A 12 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Empresa: DISMOL MASQUEFA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34133 , F 124, S 8, H B 45352, I/A 24 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-08
Empresa: URBAMOL MASQUEFA SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Albiol Mercader Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23983 , F 79, S 8, H B 62169, I/A 10 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-08
Empresa: DISMOL MASQUEFA SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Albiol Mercader Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34133 , F 123, S 8, H B 45352, I/A 20 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-08
Información de ALBIOL MERCADER JUAN
Mostramos los datos de ALBIOL MERCADER JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBIOL MERCADER JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos