ALBIOL MERCADER JOSE
Informe ejecutivo de ALBIOL MERCADER JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALBIOL MERCADER JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBAMOL MASQUEFA SL | Consejero | 15/12/2023 | |
DISMOL MASQUEFA SL | Consejero | 13/07/2023 | |
URBAMOL MASQUEFA SL | Presidente | 30/04/2010 | |
URBAMOL MASQUEFA SL | Consejero Delegado | 30/04/2010 | |
DISMOL MASQUEFA SL | Presidente | 17/11/2009 | |
DISMOL MASQUEFA SL | Consejero Delegado | 17/11/2009 |
VINCULACIONES DE ALBIOL MERCADER JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBIOL MERCADER JOSE
Empresa: URBAMOL MASQUEFA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Albiol Mercader Jose
- Albiol Mercader Juan
- Julia Martinez Jorge
- Sabi Mercader Jordi
- Tomas Estruch David
- Tomas Garriga Xavier
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23983 , F 80, S 8, H B 62169, I/A 13 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: DISMOL MASQUEFA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Albiol Mercader Jose
- Albiol Mercader Juan
- Julia Martinez Jorge
- Sabi Mercader Jordi
- Tomas Garriga Xavier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47558 , F 111, S 8, H B 45352, I/A 27 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-08
Empresa: URBAMOL MASQUEFA SL
Consejero Delegado
- Albiol Mercader Jose
Presidente
- Albiol Mercader Jose
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23983 , F 79, S 8, H B 62169, I/A 10 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-08
Empresa: DISMOL MASQUEFA SL
Consejero Delegado
- Albiol Mercader Jose
Presidente
- Albiol Mercader Jose
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34133 , F 123, S 8, H B 45352, I/A 20 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-08
Información de ALBIOL MERCADER JOSE
Mostramos los datos de ALBIOL MERCADER JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBIOL MERCADER JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos