TELLO SANCHEZ DEL AGUILA FERNANDO
Informe ejecutivo de TELLO SANCHEZ DEL AGUILA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TELLO SANCHEZ DEL AGUILA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORES Y CONSULTORES EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS SL | Administrador Unico | 21/08/2019 | |
ASESORES Y CONSULTORES EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS SL | Apoderado | 26/06/2017 |
VINCULACIONES DE TELLO SANCHEZ DEL AGUILA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TELLO SANCHEZ DEL AGUILA FERNANDO
Administrador Unico
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35913 , F 74, S 8, H M 478886, I/A 9 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-28
Apoderado
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 67, S 8, H M 478886, I/A 8 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
Administrador Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Mostaza Barrios Manuel
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 67, S 8, H M 478886, I/A 7 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
Apoderado Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 66, S 8, H M 478886, I/A 5 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Administrador Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Mostaza Barrios Manuel
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 66, S 8, H M 478886, I/A 4 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Apoderado Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 64, S 8, H M 478886, I/A 3 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-28
Administrador Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Mostaza Barrios Manuel
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 64, S 8, H M 478886, I/A 2 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-28
Administrador Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Mostaza Barrios Manuel
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 62, S 8, H M 478886, I/A 1 (13/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-28
Información de TELLO SANCHEZ DEL AGUILA FERNANDO
Mostramos los datos de TELLO SANCHEZ DEL AGUILA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TELLO SANCHEZ DEL AGUILA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos