MARTINEZ RONDA ARTURO FRANCISCO
Informe ejecutivo de MARTINEZ RONDA ARTURO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ RONDA ARTURO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORES Y CONSULTORES EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS SL | Apoderado | 21/08/2019 | |
ASESORES Y CONSULTORES EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS SL | Apoderado | 26/06/2017 | |
SIERRA SOSTENIBLE SL | Apoderado | 16/06/2017 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ RONDA ARTURO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ RONDA ARTURO FRANCISCO
Apoderado
- Martinez Ronda Arturo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35913 , F 74, S 8, H M 478886, I/A 10 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-28
Apoderado
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 67, S 8, H M 478886, I/A 8 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
Administrador Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Mostaza Barrios Manuel
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 67, S 8, H M 478886, I/A 7 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
Empresa: SIERRA SOSTENIBLE SL
Apoderado
- Martinez Ronda Arturo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 993 , F 117, S 8, H H 20419, I/A 3 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-21
Empresa: SIERRA SOSTENIBLE SL
Administrador Unico
- Martinez Ronda Arturo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 993 , F 117, S 8, H H 20419, I/A 2 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-21
Empresa: SIERRA SOSTENIBLE SL
Administrador Unico
- Martinez Ronda Arturo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 993 , F 114, S 8, H H 20419,H , I/ 1 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-21
Apoderado Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 66, S 8, H M 478886, I/A 5 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Administrador Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Mostaza Barrios Manuel
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 66, S 8, H M 478886, I/A 4 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Apoderado Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 64, S 8, H M 478886, I/A 3 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-28
Administrador Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Mostaza Barrios Manuel
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 64, S 8, H M 478886, I/A 2 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ RONDA ARTURO FRANCISCO
Mostramos los datos de MARTINEZ RONDA ARTURO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ RONDA ARTURO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos