MOSTAZA BARRIOS MANUEL
Informe ejecutivo de MOSTAZA BARRIOS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOSTAZA BARRIOS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORES Y CONSULTORES EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS SL | Administrador Solidario | 11/02/2011 | 26/06/2017 |
ASESORES Y CONSULTORES EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS SL | Administrador Unico | 08/06/2009 | 11/02/2011 |
ASESORES Y CONSULTORES EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS SL | Administrador Solidario | 13/04/2009 | 08/06/2009 |
VINCULACIONES DE MOSTAZA BARRIOS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOSTAZA BARRIOS MANUEL
Administrador Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Mostaza Barrios Manuel
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 67, S 8, H M 478886, I/A 7 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
Administrador Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Mostaza Barrios Manuel
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 66, S 8, H M 478886, I/A 4 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Administrador Unico
- Mostaza Barrios Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 66, S 8, H M 478886, I/A 4 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Administrador Unico
- Mostaza Barrios Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 64, S 8, H M 478886, I/A 2 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-28
Administrador Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Mostaza Barrios Manuel
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 64, S 8, H M 478886, I/A 2 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-28
Administrador Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Mostaza Barrios Manuel
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 62, S 8, H M 478886, I/A 1 (13/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-28
Información de MOSTAZA BARRIOS MANUEL
Mostramos los datos de MOSTAZA BARRIOS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOSTAZA BARRIOS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos