GUTIERREZ DIAZ EDUARDO
Informe ejecutivo de GUTIERREZ DIAZ EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUTIERREZ DIAZ EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORES Y CONSULTORES EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS SL | Apoderado | 28/09/2022 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ DIAZ EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ DIAZ EDUARDO
Apoderado
- Gutierrez Diaz Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35913 , F 76, S 8, H M 478886, I/A 11 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
Administrador Unico
- Gutierrez Diaz Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35913 , F 74, S 8, H M 478886, I/A 9 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-28
Administrador Unico
- Gutierrez Diaz Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 67, S 8, H M 478886, I/A 7 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
Administrador Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Mostaza Barrios Manuel
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 67, S 8, H M 478886, I/A 7 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
Apoderado Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 66, S 8, H M 478886, I/A 5 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Administrador Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Mostaza Barrios Manuel
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 66, S 8, H M 478886, I/A 4 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Apoderado Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 64, S 8, H M 478886, I/A 3 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-28
Administrador Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Mostaza Barrios Manuel
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 64, S 8, H M 478886, I/A 2 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-28
Administrador Solidario
- Gutierrez Diaz Eduardo
- Martinez Ronda Arturo Francisco
- Mostaza Barrios Manuel
- Tello Sanchez Del Aguila Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26574 , F 62, S 8, H M 478886, I/A 1 (13/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-28
Información de GUTIERREZ DIAZ EDUARDO
Mostramos los datos de GUTIERREZ DIAZ EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ DIAZ EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos