TARRADAS LLORENS MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de TARRADAS LLORENS MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TARRADAS LLORENS MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITW METAL FASTENERS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2020 | 15/02/2022 |
ITW SPAIN HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/04/2018 | 21/07/2020 |
ITW ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/04/2018 | 16/07/2020 |
ITW METAL FASTENERS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/04/2018 | 14/07/2020 |
ITW ESPAÑA SL | Apoderado | 10/04/2018 | |
ITW SPAIN HOLDINGS SL | Apoderado | 06/04/2018 | |
ITW METAL FASTENERS SL | Apoderado | 06/04/2018 |
VINCULACIONES DE TARRADAS LLORENS MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARRADAS LLORENS MARIA CRISTINA
Empresa: ITW SPAIN HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jonathan Adrien Amara
- Marc Merx
- Monique Goncalves Martins
- Ruiz Busons Victor Manuel
- Tarradas Llorens Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 18, S 8, H B 274491, I/A 42 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-08
Empresa: ITW ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Avellaneda Massaguer Jordi
- Cuadro Bertolin Gloria
- Cubero Tavallo Vicente
- Fabio Munaro
- Jonathan Adrien Amara
- Lardies Aquillue Alberto Agustin
- Lasala Cores Belen
- Lopez Mateo Jordi
- Monique Goncalves Martins
- Montserrat Priego Jordi
- Perez Tatay Nuria
- Randez Perez Jesus
- Roman Ruiz Jose Joaquin
- Ruiz Busons Victor Manuel
- Serra Canal Josep
- Serrano Celis Jessica
- Tarradas Llorens Maria Cristina
- Torner Botines Elisa
- Torner Botines Maria Lourdes
- Valtueña De Blas Cristian
- Villar Beulas Silvia
Apoderado Solidario
- Avellaneda Massaguer Jordi
- Ben Arnim Jurges
- Colomer Kammuller Carlos
- Cubero Tavallo Vicente
- Gracia Carbonell Javier
- Lardies Aquillue Alberto Agustin
- Lasala Cores Belen
- Lopez Mateo Jordi
- Marc Merx
- Montserrat Priego Jordi
- Pastor Arnau Enriqueta
- Randez Perez Jesus
- Roman Ruiz Jose Joaquin
- Ruiz Busons Victor Manuel
- Serra Canal Josep
- Tarradas Llorens Cristina
- Trueba Urandurraga Berta
- Valls Serrat Joan
- Valtueña De Blas Cristian
- Villar Beulas Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46346 , F 212, S 8, H B 35778, I/A 150 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-08
Empresa: ITW METAL FASTENERS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Andres Leonor
- De Querol De Quadras Jaime
- Fabio Fava
- Gimenez Pont Juana
- Godall Duch Francesc
- Jonathan Adrien Amara
- Lopez Atalaya Andreu Marc
- Marc Merx
- Monique Goncalves Martins
- Montserrat Priego Jordi
- Morillo Guiu Natalia
- Pastor Arnau Enriqueta
- Randez Perez Jesus
- Ruiz Busons Victor Manuel
- Tarradas Llorens Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 41, S 8, H B 289461, I/A 52 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-08
Empresa: ITW METAL FASTENERS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 41, S 8, H B 289461, I/A 52 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-08
Empresa: ITW ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Avellaneda Massaguer Jordi
- Ben Arnim Jurges
- Cuadro Bertolin Gloria
- Cubero Tavallo Vicente
- Jean Phillippe Gloor
- Jonathan Adrien Amara
- Lardies Aquillue Alberto Agustin
- Lasala Cores Belen
- Lopez Mateo Jordi
- Monique Goncalves Martins
- Montserrat Priego Jordi
- Pastor Arnau Enriqueta
- Perez Tatay Nuria
- Randez Perez Jesus
- Roman Ruiz Jose Joaquin
- Ruiz Busons Victor Manuel
- Serra Canal Josep
- Serrano Celis Jessica
- Tarradas Llorens Maria Cristina
- Torner Botines Elisa
- Torner Botines Maria Lourdes
- Trueba Urandurraga Berta
- Valls Serrat Juan
- Valtueña De Blas Cristian
- Villar Beulas Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43883 , F 200, S 8, H B 35778, I/A 142 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Empresa: ITW ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Avellaneda Massaguer Jordi
- Colomer Kammuller Carlos
- Cuadro Bertolin Gloria
- Cubero Tavallo Vicente
- Lasala Cores Belen
- Pastor Arnau Enriqueta
- Perez Tatay Nuria
- Randez Perez Jesus
- Roman Ruiz Jose Joaquin
- Ruiz Busons Victor Manuel
- Tarradas Llorens Maria Cristina
- Torner Botines Elisa
- Torner Botines Maria Lourdes
- Trueba Urandurraga Berta
- Valls Serrat Joan
- Valtueña De Blas Cristian
- Villar Beulas Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43883 , F 200, S 8, H B 35778, I/A 142 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Empresa: ITW METAL FASTENERS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42895 , F 130, S 8, H B 289461, I/A 43 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: ITW METAL FASTENERS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42895 , F 130, S 8, H B 289461, I/A 43 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: ITW SPAIN HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jean Phillippe Gloor
- Jonathan Adrien Amara
- Monique Goncalves Martins
- Ruiz Busons Victor Manuel
- Tarradas Llorens Maria Cristina
- Valls Serrat Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40413 , F 78, S 8, H B 274491, I/A 34 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: ITW SPAIN HOLDINGS SL
Apoderado
- Pastor Arnau Enriqueta
- Ruiz Bussons Victor
- Tarradas Llorens Maria Cristina
- Valls Serrat Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40413 , F 78, S 8, H B 274491, I/A 34 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Información de TARRADAS LLORENS MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de TARRADAS LLORENS MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARRADAS LLORENS MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos