VALLS SERRAT JOAN
Informe ejecutivo de VALLS SERRAT JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VALLS SERRAT JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITW ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 02/10/2017 | 16/07/2020 |
ITW ESPAÑA SL | Apoderado | 10/04/2018 | |
ITW METAL FASTENERS SL | Apoderado | 06/04/2018 |
VINCULACIONES DE VALLS SERRAT JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLS SERRAT JOAN
Empresa: ITW ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Avellaneda Massaguer Jordi
- Cuadro Bertolin Gloria
- Cubero Tavallo Vicente
- Fabio Munaro
- Jonathan Adrien Amara
- Lardies Aquillue Alberto Agustin
- Lasala Cores Belen
- Lopez Mateo Jordi
- Monique Goncalves Martins
- Montserrat Priego Jordi
- Perez Tatay Nuria
- Randez Perez Jesus
- Roman Ruiz Jose Joaquin
- Ruiz Busons Victor Manuel
- Serra Canal Josep
- Serrano Celis Jessica
- Tarradas Llorens Maria Cristina
- Torner Botines Elisa
- Torner Botines Maria Lourdes
- Valtueña De Blas Cristian
- Villar Beulas Silvia
Apoderado Solidario
- Avellaneda Massaguer Jordi
- Ben Arnim Jurges
- Colomer Kammuller Carlos
- Cubero Tavallo Vicente
- Gracia Carbonell Javier
- Lardies Aquillue Alberto Agustin
- Lasala Cores Belen
- Lopez Mateo Jordi
- Marc Merx
- Montserrat Priego Jordi
- Pastor Arnau Enriqueta
- Randez Perez Jesus
- Roman Ruiz Jose Joaquin
- Ruiz Busons Victor Manuel
- Serra Canal Josep
- Tarradas Llorens Cristina
- Trueba Urandurraga Berta
- Valls Serrat Joan
- Valtueña De Blas Cristian
- Villar Beulas Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46346 , F 212, S 8, H B 35778, I/A 150 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-08
Empresa: ITW ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Avellaneda Massaguer Jordi
- Colomer Kammuller Carlos
- Cuadro Bertolin Gloria
- Cubero Tavallo Vicente
- Lasala Cores Belen
- Pastor Arnau Enriqueta
- Perez Tatay Nuria
- Randez Perez Jesus
- Roman Ruiz Jose Joaquin
- Ruiz Busons Victor Manuel
- Tarradas Llorens Maria Cristina
- Torner Botines Elisa
- Torner Botines Maria Lourdes
- Trueba Urandurraga Berta
- Valls Serrat Joan
- Valtueña De Blas Cristian
- Villar Beulas Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43883 , F 200, S 8, H B 35778, I/A 142 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Empresa: ITW METAL FASTENERS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42895 , F 130, S 8, H B 289461, I/A 43 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: ITW ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Avellaneda Massaguer Jordi
- Ben Arnim Jurges
- Colomer Kammuller Carlos
- Cubero Tavallo Vicente
- Gracia Carbonell Javier
- Lardies Aquillue Alberto Agustin
- Lasala Cores Belen
- Lopez Mateo Jordi
- Montserrat Priego Jordi
- Pastor Arnau Enriqueta
- Randez Perez Jesus
- Roman Ruiz Jose Joaquin
- Ruiz Busons Victor Manuel
- Serra Canal Josep
- Tarradas Llorens Cristina
- Trueba Urandurraga Berta
- Valls Serrat Joan
- Valtueña De Blas Cristian
- Villar Beulas Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43883 , F 199, S 8, H B 35778, I/A 141 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-08
Información de VALLS SERRAT JOAN
Mostramos los datos de VALLS SERRAT JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLS SERRAT JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos