ITW METAL FASTENERS SL - EXTINGUIDA
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Razón Social ITW METAL FASTENERS SL
CIF B63472575
Capital Social 8010000.0 Euros
Actividad Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos
Fecha de Constitución 17/03/2004
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Lei Zhang Schlitz
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ITW METAL FASTENERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ITW METAL FASTENERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Andres Leonor | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2020 | 15/02/2022 |
De Querol De Quadras Jaime | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2020 | 15/02/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 07/03/2013 | 15/02/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 15/11/2013 | 15/02/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/11/2014 | 15/02/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 18/11/2015 | 15/02/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 23/10/2018 | 15/02/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 29/09/2016 | 15/02/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 04/12/2019 | 15/02/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 21/12/2020 | 15/02/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ITW METAL FASTENERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47385 , F 97, S 8, H B 289461, I/A 55 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47385 , F 97, S 8, H B 289461, I/A 54 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47385 , F 97, S 8, H B 289461, I/A 53 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Andres Leonor
- De Querol De Quadras Jaime
- Fabio Fava
- Gimenez Pont Juana
- Godall Duch Francesc
- Jonathan Adrien Amara
- Lopez Atalaya Andreu Marc
- Marc Merx
- Monique Goncalves Martins
- Montserrat Priego Jordi
- Morillo Guiu Natalia
- Pastor Arnau Enriqueta
- Randez Perez Jesus
- Ruiz Busons Victor Manuel
- Tarradas Llorens Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 41, S 8, H B 289461, I/A 52 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 41, S 8, H B 289461, I/A 52 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 41, S 8, H B 289461, I/A 51 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 40, S 8, H B 289461, I/A 50 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 40, S 8, H B 289461, I/A 50 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 40, S 8, H B 289461, I/A 49 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 40, S 8, H B 289461, I/A 48 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-08