ITW SPAIN HOLDINGS SL - EXTINGUIDA
Municipio Les Franqueses del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social ITW SPAIN HOLDINGS SL
CIF B63334759
Capital Social 8600000.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 14/11/2003
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Michael R Zimmerman
VINCULACIONES DE ITW SPAIN HOLDINGS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ITW SPAIN HOLDINGS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
David Livingston | Consejero | 30/12/2015 | 15/02/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 21/10/2011 | 15/02/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 04/01/2013 | 15/02/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 30/06/2011 | 15/02/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 02/03/2010 | 15/02/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 07/04/2009 | 15/02/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 30/12/2014 | 15/02/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 28/11/2013 | 15/02/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 13/01/2016 | 15/02/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 20/12/2017 | 15/02/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ITW SPAIN HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47395 , F 4, S 8, H B 274491, I/A 45 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47395 , F 4, S 8, H B 274491, I/A 44 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47395 , F 4, S 8, H B 274491, I/A 43 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 18, S 8, H B 274491, I/A 42 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 18, S 8, H B 274491, I/A 42 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 18, S 8, H B 274491, I/A 41 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 18, S 8, H B 274491, I/A 40 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 18, S 8, H B 274491, I/A 40 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 18, S 8, H B 274491, I/A 39 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 17, S 8, H B 274491, I/A 38 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-08