TAPIA BRENDA
Informe ejecutivo de TAPIA BRENDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TAPIA BRENDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STELLANTIS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/04/2014 | 15/07/2015 |
OPEL EUROPE HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/04/2014 | 15/07/2015 |
GENERAL MOTORS AUTOMOTIVE HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/05/2014 | 15/07/2015 |
STELLANTIS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/03/2012 | 14/04/2014 |
GENERAL MOTORS AUTOMOTIVE HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/03/2012 | 14/04/2014 |
OPEL EUROPE HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/03/2012 | 14/04/2014 |
VINCULACIONES DE TAPIA BRENDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAPIA BRENDA
Empresa: GENERAL MOTORS EUROPE HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
- Wrahse Mathias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 25, S 8, H Z 32723, I/A 98 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-50
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
- Wrahse Mathias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4036 , F 172, S 8, H Z 32722, I/A 97 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-50
Empresa: GENERAL MOTORS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
- Wrahse Mathias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 78, S 8, H Z 16010, I/A 340 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-50
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
- Wrahse Mathias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4036 , F 171, S 8, H Z 32722, I/A 86 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-50
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schoenwetter Bianca
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3697 , F 139, S 8, H Z 32722, I/A 85 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS EUROPE HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
- Wrahse Mathias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 24, S 8, H Z 32723, I/A 89 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS EUROPE HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schoenwetter Bianca
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 24, S 8, H Z 32723, I/A 88 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
- Wrahse Mathias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 75, S 8, H Z 16010, I/A 324 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schoenwetter Bianca
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 75, S 8, H Z 16010, I/A 323 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schoenwetter Bianca
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 73, S 8, H Z 16010, I/A 308 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-50
VER MAS ACTOS
Información de TAPIA BRENDA
Mostramos los datos de TAPIA BRENDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAPIA BRENDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos