HUBACZEK PAULINA
Informe ejecutivo de HUBACZEK PAULINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HUBACZEK PAULINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STELLANTIS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 14/04/2014 | 15/07/2015 |
OPEL EUROPE HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado | 14/04/2014 | 15/07/2015 |
GENERAL MOTORS AUTOMOTIVE HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado | 05/05/2014 | 15/07/2015 |
STELLANTIS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 06/03/2012 | 14/04/2014 |
GENERAL MOTORS AUTOMOTIVE HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado | 06/03/2012 | 14/04/2014 |
OPEL EUROPE HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado | 06/03/2012 | 14/04/2014 |
VINCULACIONES DE HUBACZEK PAULINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUBACZEK PAULINA
Empresa: GENERAL MOTORS EUROPE HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 25, S 8, H Z 32723, I/A 98 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4036 , F 172, S 8, H Z 32722, I/A 97 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-50
Empresa: GENERAL MOTORS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 78, S 8, H Z 16010, I/A 340 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4036 , F 171, S 8, H Z 32722, I/A 86 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3697 , F 139, S 8, H Z 32722, I/A 85 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS EUROPE HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 24, S 8, H Z 32723, I/A 89 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS EUROPE HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 24, S 8, H Z 32723, I/A 88 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 75, S 8, H Z 16010, I/A 324 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 75, S 8, H Z 16010, I/A 323 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 73, S 8, H Z 16010, I/A 308 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-50
VER MAS ACTOS
Información de HUBACZEK PAULINA
Mostramos los datos de HUBACZEK PAULINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUBACZEK PAULINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos