FERRERA SEGURA MIRIAM
Informe ejecutivo de FERRERA SEGURA MIRIAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERRERA SEGURA MIRIAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STELLANTIS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 14/04/2014 | 15/07/2015 |
OPEL EUROPE HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado | 14/04/2014 | 15/07/2015 |
GENERAL MOTORS AUTOMOTIVE HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado | 05/05/2014 | 15/07/2015 |
STELLANTIS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 06/03/2012 | 14/04/2014 |
GENERAL MOTORS AUTOMOTIVE HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado | 06/03/2012 | 14/04/2014 |
OPEL EUROPE HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado | 06/03/2012 | 14/04/2014 |
VINCULACIONES DE FERRERA SEGURA MIRIAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRERA SEGURA MIRIAM
Empresa: GENERAL MOTORS EUROPE HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alhambra Ruiz-tello Cristina
- Ferrera Segura Miriam
- Gumi Godina Salut
- Hubaczek Paulina
- Huercio Berenguer Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 25, S 8, H Z 32723, I/A 98 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alhambra Ruiz-tello Cristina
- Ferrera Segura Miriam
- Gumi Godina Salut
- Hubaczek Paulina
- Huercio Berenguer Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4036 , F 172, S 8, H Z 32722, I/A 97 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-50
Empresa: GENERAL MOTORS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alhambra Ruiz-tello Cristina
- Ferrera Segura Miriam
- Gumi Godina Salut
- Hubaczek Paulina
- Huercio Berenguer Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 78, S 8, H Z 16010, I/A 340 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alhambra Ruiz-tello Cristina
- Ferrera Segura Miriam
- Gumi Godina Salut
- Hubaczek Paulina
- Huercio Berenguer Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4036 , F 171, S 8, H Z 32722, I/A 86 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bella Figueroa David
- Ferrera Segura Miriam
- Gimeno Fernandez Esther
- Gumi Godina Salut
- Hubaczek Paulina
- Huercio Berenguer Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3697 , F 139, S 8, H Z 32722, I/A 85 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS EUROPE HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alhambra Ruiz-tello Cristina
- Ferrera Segura Miriam
- Gumi Godina Salut
- Hubaczek Paulina
- Huercio Berenguer Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 24, S 8, H Z 32723, I/A 89 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS EUROPE HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bella Figueroa David
- Ferrera Segura Miriam
- Gimeno Fernandez Esther
- Gumi Godina Salut
- Hubaczek Paulina
- Huercio Berenguer Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 24, S 8, H Z 32723, I/A 88 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alhambra Ruiz-tello Cristina
- Ferrera Segura Miriam
- Gumi Godina Salut
- Hubaczek Paulina
- Huercio Berenguer Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 75, S 8, H Z 16010, I/A 324 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bella Figueroa David
- Ferrera Segura Miriam
- Gimeno Fernandez Esther
- Gumi Godina Salut
- Hubaczek Paulina
- Huercio Berenguer Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 75, S 8, H Z 16010, I/A 323 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bella Figueroa David
- Ferrera Segura Miriam
- Gimeno Fernandez Esther
- Gumi Godina Salut
- Hubaczek Paulina
- Huercio Berenguer Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 73, S 8, H Z 16010, I/A 308 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-50
VER MAS ACTOS
Información de FERRERA SEGURA MIRIAM
Mostramos los datos de FERRERA SEGURA MIRIAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRERA SEGURA MIRIAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos