SCHULZ ANDREA
Informe ejecutivo de SCHULZ ANDREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SCHULZ ANDREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STELLANTIS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/04/2014 | 15/07/2015 |
OPEL EUROPE HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/04/2014 | 15/07/2015 |
GENERAL MOTORS AUTOMOTIVE HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/05/2014 | 15/07/2015 |
STELLANTIS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/03/2012 | 14/04/2014 |
GENERAL MOTORS AUTOMOTIVE HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/03/2012 | 14/04/2014 |
OPEL EUROPE HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/03/2012 | 14/04/2014 |
VINCULACIONES DE SCHULZ ANDREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHULZ ANDREA
Empresa: GENERAL MOTORS EUROPE HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
- Wrahse Mathias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 25, S 8, H Z 32723, I/A 98 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-50
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
- Wrahse Mathias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4036 , F 172, S 8, H Z 32722, I/A 97 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-50
Empresa: GENERAL MOTORS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
- Wrahse Mathias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 78, S 8, H Z 16010, I/A 340 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-50
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
- Wrahse Mathias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4036 , F 171, S 8, H Z 32722, I/A 86 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-50
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schoenwetter Bianca
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3697 , F 139, S 8, H Z 32722, I/A 85 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS EUROPE HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
- Wrahse Mathias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 24, S 8, H Z 32723, I/A 89 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS EUROPE HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schoenwetter Bianca
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 24, S 8, H Z 32723, I/A 88 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
- Wrahse Mathias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 75, S 8, H Z 16010, I/A 324 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schoenwetter Bianca
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 75, S 8, H Z 16010, I/A 323 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-50
Empresa: GENERAL MOTORS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gimenez Gutierrez Sheyla
- Schoenwetter Bianca
- Schulz Andrea
- Tapia Brenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3585 , F 73, S 8, H Z 16010, I/A 308 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-50
VER MAS ACTOS
Información de SCHULZ ANDREA
Mostramos los datos de SCHULZ ANDREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHULZ ANDREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos