TALAVERON BELLERIN ANTONIO
Informe ejecutivo de TALAVERON BELLERIN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TALAVERON BELLERIN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTRUMENTACION CONTROL Y MEDIDA SL | Presidente | 23/02/2024 | |
INSTRUMENTACION CONTROL Y MEDIDA SL | Consejero | 23/02/2024 | |
INSTRUMENTACION CONTROL Y MEDIDA SL | Consejero Delegado | 23/02/2024 | |
PROCI SA | Secretario | 23/02/2024 | |
FAMILIA TALAVERON BELLERIN SL | Secretario | 07/01/2022 | |
FAMILIA TALAVERON BELLERIN SL | Consejero | 07/01/2022 | |
PANELMATIC SL | Secretario | 05/01/2022 | |
PANELMATIC SL | Consejero | 05/01/2022 | |
FAMILIA TALAVERON BELLERIN SL | Apoderado Solidario | 26/06/2015 | |
PROCI SA | Consejero | 22/07/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TALAVERON BELLERIN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TALAVERON BELLERIN ANTONIO
Empresa: PROCI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Talaveron Bellerin Antonio
- Talaveron Bellerin Maria De Los Angeles
- Talaveron Bellerin Martin
Presidente
Secretario
- Talaveron Bellerin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 18168, I/A 30 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-41
Empresa: PROCI SA
Presidente
Secretario
- Talaveron Bellerin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7125 , F 220, S 8, H SE 18168, I/A 28 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-41
Empresa: INSTRUMENTACION CONTROL Y MEDIDA SL
Consejero Delegado
- Talaveron Bellerin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4825 , F 133, S 8, H SE 77162, I/A 8 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-41
Empresa: INSTRUMENTACION CONTROL Y MEDIDA SL
Consejero
- Talaveron Bellerin Antonio
- Talaveron Bellerin Maria De Los Angeles
- Talaveron Bellerin Martin
Presidente
- Talaveron Bellerin Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4825 , F 132, S 8, H SE 77162, I/A 7 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-41
Empresa: INSTRUMENTACION CONTROL Y MEDIDA SL
Administrador Unico
- Talaveron Bellerin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4825 , F 132, S 8, H SE 77162, I/A 7 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-41
Empresa: SEGIVA MAIRENA SL
Apoderado
- Talaveron Bellerin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5619 , F 13, S 8, H SE 95422, I/A 4 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-41
Empresa: FAMILIA TALAVERON BELLERIN SL
Consejero
- Talaveron Bellerin Antonio
- Talaveron Bellerin Maria De Los Angeles
- Talaveron Bellerin Martin
- Talaveron Roman Martin
Presidente
Secretario
- Talaveron Bellerin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6041 , F 111, S 8, H SE 37715, I/A 7 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-41
Empresa: PANELMATIC SL
Consejero
- Talaveron Bellerin Antonio
- Talaveron Bellerin Maria De Los Angeles
- Talaveron Bellerin Martin
- Talaveron Roman Martin
Presidente
Secretario
- Talaveron Bellerin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 180, S 8, H SE 17556, I/A 10 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-41
Empresa: SEGIVA MAIRENA SL
Apoderado
- Talaveron Bellerin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5619 , F 12, S 8, H SE 95422, I/A 2 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-41
Empresa: PROCI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Talaveron Bellerin Antonio
- Talaveron Bellerin Martin
- Talaveron Roman Martin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 77, S 8, H SE 18168, I/A 24 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-41
VER MAS ACTOS
Información de TALAVERON BELLERIN ANTONIO
Mostramos los datos de TALAVERON BELLERIN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TALAVERON BELLERIN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos