TALAVERON BELLERIN MARIA DE LOS ANGELES
Informe ejecutivo de TALAVERON BELLERIN MARIA DE LOS ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TALAVERON BELLERIN MARIA DE LOS ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTRUMENTACION CONTROL Y MEDIDA SL | Consejero | 23/02/2024 | |
PROCI SA | Consejero | 11/01/2022 | |
FAMILIA TALAVERON BELLERIN SL | Consejero | 07/01/2022 | |
FAMILIA TALAVERON BELLERIN SL | Consejero Delegado | 07/01/2022 | |
PANELMATIC SL | Consejero | 05/01/2022 | |
FAMILIA TALAVERON BELLERIN SL | Apoderado Solidario | 26/06/2015 | |
PROCI SA | Apoderado Solidario | 11/09/2012 | |
INSTRUMENTACION CONTROL Y MEDIDA SL | Apoderado Solidario | 07/06/2011 |
VINCULACIONES DE TALAVERON BELLERIN MARIA DE LOS ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TALAVERON BELLERIN MARIA DE LOS ANGELES
Empresa: PROCI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Talaveron Bellerin Antonio
- Talaveron Bellerin Maria De Los Angeles
- Talaveron Bellerin Martin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 18168, I/A 30 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-41
Empresa: INSTRUMENTACION CONTROL Y MEDIDA SL
Consejero
- Talaveron Bellerin Antonio
- Talaveron Bellerin Maria De Los Angeles
- Talaveron Bellerin Martin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4825 , F 132, S 8, H SE 77162, I/A 7 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-41
Empresa: PROCI SA
Consejero
- Talaveron Bellerin Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7125 , F 219, S 8, H SE 18168, I/A 26 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-41
Empresa: FAMILIA TALAVERON BELLERIN SL
Consejero Delegado
- Talaveron Bellerin Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6041 , F 112, S 8, H SE 37715, I/A 8 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-41
Empresa: FAMILIA TALAVERON BELLERIN SL
Consejero
- Talaveron Bellerin Antonio
- Talaveron Bellerin Maria De Los Angeles
- Talaveron Bellerin Martin
- Talaveron Roman Martin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6041 , F 111, S 8, H SE 37715, I/A 7 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-41
Empresa: PANELMATIC SL
Consejero
- Talaveron Bellerin Antonio
- Talaveron Bellerin Maria De Los Angeles
- Talaveron Bellerin Martin
- Talaveron Roman Martin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 180, S 8, H SE 17556, I/A 10 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-41
Empresa: FAMILIA TALAVERON BELLERIN SL
Apoderado Solidario
- Talaveron Bellerin Antonio
- Talaveron Bellerin Maria De Los Angeles
- Talaveron Bellerin Martin
- Talaveron Roman Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6041 , F 110, S 8, H SE 37715, I/A 4 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-41
Empresa: PROCI SA
Apoderado Solidario
- Talaveron Bellerin Antonio
- Talaveron Bellerin Maria De Los Angeles
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 75, S 8, H SE 18168, I/A 21 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-41
Empresa: INSTRUMENTACION CONTROL Y MEDIDA SL
Apoderado Solidario
- Talaveron Bellerin Maria De Los Angeles
- Talaveron Bellerin Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4825 , F 130, S 8, H SE 77162, I/A 3 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-41
Información de TALAVERON BELLERIN MARIA DE LOS ANGELES
Mostramos los datos de TALAVERON BELLERIN MARIA DE LOS ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TALAVERON BELLERIN MARIA DE LOS ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos