TALAVERON ROMAN MARTIN
Informe ejecutivo de TALAVERON ROMAN MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TALAVERON ROMAN MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANELMATIC SL | Presidente | 05/01/2022 | |
FAMILIA TALAVERON BELLERIN SL | Apoderado Solidario | 26/06/2015 | |
PROCI SA | Apoderado Solidario | 29/12/2008 |
VINCULACIONES DE TALAVERON ROMAN MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TALAVERON ROMAN MARTIN
Empresa: PROCI SA
Consejero
- Talaveron Roman Martin
Presidente
- Talaveron Roman Martin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7125 , F 220, S 8, H SE 18168, I/A 28 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-41
Empresa: FAMILIA TALAVERON BELLERIN SL
Consejero
- Talaveron Roman Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6041 , F 117, S 8, H SE 37715, I/A 12 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-41
Empresa: PANELMATIC SL
Consejero
- Talaveron Roman Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7074 , F 24, S 8, H SE 17556, I/A 13 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-41
Empresa: FAMILIA TALAVERON BELLERIN SL
Consejero
- Talaveron Bellerin Antonio
- Talaveron Bellerin Maria De Los Angeles
- Talaveron Bellerin Martin
- Talaveron Roman Martin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6041 , F 111, S 8, H SE 37715, I/A 7 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-41
Empresa: PANELMATIC SL
Consejero
- Talaveron Bellerin Antonio
- Talaveron Bellerin Maria De Los Angeles
- Talaveron Bellerin Martin
- Talaveron Roman Martin
Presidente
- Talaveron Roman Martin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 180, S 8, H SE 17556, I/A 10 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-41
Empresa: PROCI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Talaveron Bellerin Antonio
- Talaveron Bellerin Martin
- Talaveron Roman Martin
Presidente
- Talaveron Roman Martin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 77, S 8, H SE 18168, I/A 24 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-41
Empresa: FAMILIA TALAVERON BELLERIN SL
Apoderado Solidario
- Talaveron Bellerin Antonio
- Talaveron Bellerin Maria De Los Angeles
- Talaveron Bellerin Martin
- Talaveron Roman Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6041 , F 110, S 8, H SE 37715, I/A 4 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-41
Empresa: PROCI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Talaveron Bellerin Antonio
- Talaveron Bellerin Martin
- Talaveron Roman Martin
Presidente
- Talaveron Roman Martin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 76, S 8, H SE 18168, I/A 22 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-41
Empresa: PROCISA ORIENTAL SL
Administrador Solidario
- Talaveron Roman Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 88, S 8, H GR 37772, I/A 2 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-18
Empresa: INSTRUMENTACION CONTROL Y MEDIDA SL
Administrador Unico
- Talaveron Roman Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4825 , F 131, S 8, H SE 77162, I/A 4 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-41
VER MAS ACTOS
Información de TALAVERON ROMAN MARTIN
Mostramos los datos de TALAVERON ROMAN MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TALAVERON ROMAN MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos