SEGIVA MAIRENA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Albahaca, 13
Código Postal 41907
Municipio Valencina de la Concepción
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEGIVA MAIRENA SL
CIF B90031030
Capital Social 760019.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 31/10/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario FAMILIA TALAVERON BELLERIN SL
VINCULACIONES DE SEGIVA MAIRENA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEGIVA MAIRENA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAMILIA TALAVERON BELLERIN SL | Socio Unico | 09/02/2022 | 25/05/2022 |
Talaveron Bellerin Antonio | Apoderado | 17/08/2020 | 25/05/2022 |
Talaveron Bellerin Martin | Administrador Unico | 13/12/2012 | 25/05/2022 |
ACTOS BORME DE SEGIVA MAIRENA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5619 , F 13, S 8, H SE 95422, I/A 4 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5619 , F 13, S 8, H SE 95422, I/A 4 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5619 , F 13, S 8, H SE 95422, I/A 4 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5619 , F 13, S 8, H SE 95422, I/A 4 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5619 , F 13, S 8, H SE 95422, I/A 3 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5619 , F 12, S 8, H SE 95422, I/A 2 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5619 , F 11, S 8, H SE 95422, I/A 1 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-41
Dirección:C/ ALBAHACA 13 - CP 41907 (VALENCINA DE LA CONCEPCION)
Comienzo de operaciones:31/10/12
Capital:760.019,00 Euros
Objeto social:La compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5619 , F 11, S 8, H SE 95422, I/A 1 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-41