SOLER NAVARRO LUIS
Informe ejecutivo de SOLER NAVARRO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOLER NAVARRO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECOLZAMENT INTEGRAT A LA GESTIO SRL | Consejero Delegado Solidario | 26/04/2016 | 02/11/2017 |
RECOLZAMENT INTEGRAT A LA GESTIO SRL | Consejero | 26/04/2016 | 02/11/2017 |
RECOLZAMENT INTEGRAT A LA GESTIO SRL | Presidente | 26/04/2016 | 21/09/2016 |
RECOLZAMENT INTEGRAT A LA GESTIO SRL | Consejero Delegado | 14/06/2011 | 26/04/2016 |
RECOLZAMENT INTEGRAT A LA GESTIO SRL | Consejero | 14/06/2011 | 26/04/2016 |
HABITAT DE QUALITAT SA | Secretario | 01/08/2014 | 09/07/2015 |
HABITAT DE QUALITAT SA | Consejero Delegado Solidario | 01/08/2014 | 09/07/2015 |
HABITAT DE QUALITAT SA | Consejero | 25/02/2010 | 09/07/2015 |
HABITAT DE QUALITAT SA | Consejero Delegado | 25/02/2010 | 01/08/2014 |
HABITAT DE QUALITAT SA | Consejero Delegado Solidario | 25/02/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SOLER NAVARRO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER NAVARRO LUIS
Empresa: RECOLZAMENT INTEGRAT A LA GESTIO SRL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Soler Navarro Luis
- Vila Navarro Carlos
Consejero
Presidente
- Rizal Gomez Bosch Josep
- Soler Navarro Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6583, L 3887, F 59, S 8, H V 70905, I/A 6 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-46
Empresa: RECOLZAMENT INTEGRAT A LA GESTIO SRL
Consejero Delegado
- Soler Navarro Luis
Consejero Delegado Solidario
- Soler Navarro Luis
- Toral Perez Ana Maria
- Vila Navarro Carlos
Consejero
Presidente
- Soler Navarro Luis
- Toral Perez Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6583, L 3887, F 59, S 8, H V 70905, I/A 6 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-46
Empresa: HABITAT DE QUALITAT SA
Consejero Delegado Solidario
- Soler Navarro Luis
Consejero
- Araque Catena Petra
- Soler Navarro Luis
Secretario
- Soler Navarro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7000, L 4303, F 106, S 8, H V 79680, I/A 10 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-46
Empresa: HABITAT DE QUALITAT SA
Consejero
- Albuixech Grau Miquel
- Araque Catena Petra
- Ortega Sanchez Juan Jose
- Soler Navarro Luis
- Vila Navarro Carlos
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7000, L 4303, F 105, S 8, H V 79680, I/A 9 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-46
Empresa: HABITAT DE QUALITAT SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Soler Navarro Luis
- Vila Navarro Carlos
Presidente
Secretario
- Soler Navarro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7000, L 4303, F 105, S 8, H V 79680, I/A 9 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-46
Empresa: HABITAT DE QUALITAT SA
Consejero Delegado
- Albuixech Grau Miquel
- Soler Navarro Luis
- Vila Navarro Carlos
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7000, L 4303, F 105, S 8, H V 79680, I/A 9 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-46
Empresa: RECOLZAMENT INTEGRAT A LA GESTIO SRL
Consejero Delegado
- Soler Navarro Luis
Consejero
- Soler Navarro Luis
- Vila Navarro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6583, L 3887, F 58, S 8, H V 70905, I/A 5 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-46
Empresa: HABITAT DE QUALITAT SA
Consejero
- Albuixech Grau Miquel
- Soler Navarro Luis
- Vila Navarro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7000, L 4303, F 105, S 8, H V 79680, I/A 7 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-46
Empresa: HABITAT DE QUALITAT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7000, L 4303, F 105, S 8, H V 79680, I/A 7 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-46
Empresa: HABITAT DE QUALITAT SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Soler Navarro Luis
Presidente
- Soler Navarro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7000, L 4303, F 105, S 8, H V 79680, I/A 7 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-46
Información de SOLER NAVARRO LUIS
Mostramos los datos de SOLER NAVARRO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER NAVARRO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos