RODENAS SANCHO ELVIRA
Informe ejecutivo de RODENAS SANCHO ELVIRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODENAS SANCHO ELVIRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HABITAT DE QUALITAT SA | Consejero Delegado | 20/09/2016 | 14/02/2018 |
HABITAT DE QUALITAT SA | Consejero | 20/09/2016 | 14/02/2018 |
RECOLZAMENT INTEGRAT A LA GESTIO SRL | Secretario | 26/04/2016 | 21/09/2016 |
RECOLZAMENT INTEGRAT A LA GESTIO SRL | Consejero | 26/04/2016 | 21/09/2016 |
HABITAT DE QUALITAT SA | Presidente | 20/09/2016 | 20/09/2016 |
VINCULACIONES DE RODENAS SANCHO ELVIRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODENAS SANCHO ELVIRA
Empresa: HABITAT DE QUALITAT SA
Consejero Delegado
- Rodenas Sancho Elvira
Consejero
- Calero Vaquerizo Constantino
- Marti Peris Guillermo
- Rodenas Sancho Elvira
- Saez Vaquero Ismael
Presidente
- Rodenas Sancho Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7000, L 4303, F 106, S 8, H V 79680, I/A 12 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-46
Empresa: HABITAT DE QUALITAT SA
Consejero Delegado
- Rodenas Sancho Elvira
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ortega Sanchez Juan Jose
- Rizal Gomez Bosch Josep
- Rodenas Sancho Elvira
- Vila Navarro Carlos
Presidente
- Rodenas Sancho Elvira
- Vila Navarro Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7000, L 4303, F 106, S 8, H V 79680, I/A 12 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-46
Empresa: RECOLZAMENT INTEGRAT A LA GESTIO SRL
Consejero Delegado
Consejero
- Baena Martinez Maria Luisa
- Rizal Gomez Bosch Josep
- Rodenas Sancho Elvira
Presidente
Secretario
- Rodenas Sancho Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6583, L 3887, F 59, S 8, H V 70905, I/A 7 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-46
Empresa: RECOLZAMENT INTEGRAT A LA GESTIO SRL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Baena Martinez Maria Luisa
- Baena Martinez Maria Luisa
- Pino Bustos Gonzalo
- Rizal Gomez Bosch Josep
- Rodenas Sancho Elvira
- Rodenas Sancho Elvira
- Soler Navarro Luis
- Vila Navarro Carlos
Presidente
Secretario
- Rodenas Sancho Elvira
- Rodenas Sancho Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6583, L 3887, F 59, S 8, H V 70905, I/A 6 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-46
Empresa: RECOLZAMENT INTEGRAT A LA GESTIO SRL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Baena Martinez Maria Luisa
- Baena Martinez Maria Luisa
- Calero Jaen Carlos
- Pino Bustos Gonzalo
- Pino Bustos Gonzalo
- Rodenas Sancho Elvira
- Rodenas Sancho Elvira
- Soler Navarro Luis
- Soler Navarro Luis
- Toral Perez Ana Maria
- Vila Navarro Carlos
- Vila Navarro Carlos
Presidente
Secretario
- Rodenas Sancho Elvira
- Rodenas Sancho Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6583, L 3887, F 59, S 8, H V 70905, I/A 6 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-46
Información de RODENAS SANCHO ELVIRA
Mostramos los datos de RODENAS SANCHO ELVIRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODENAS SANCHO ELVIRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos