HABITAT DE QUALITAT SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arquitecte Mora, 7
Código Postal 46010
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social HABITAT DE QUALITAT SA
CIF A97095426
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HABITAT DE QUALITAT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HABITAT DE QUALITAT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calero Vaquerizo Constantino | Consejero | 20/09/2016 | 14/02/2018 |
Calero Vaquerizo Constantino | Liquidador Solidario | 14/02/2018 | 14/02/2018 |
Llinares Llorca Josefa | Consejero | 25/02/2010 | 14/02/2018 |
Marti Peris Guillermo | Consejero | 20/09/2016 | 14/02/2018 |
Marti Peris Guillermo | Secretario | 20/09/2016 | 14/02/2018 |
Marti Peris Guillermo | Consejero Delegado | 20/09/2016 | 14/02/2018 |
Marti Peris Guillermo | Liquidador Solidario | 14/02/2018 | 14/02/2018 |
Rodenas Sancho Elvira | Consejero Delegado | 20/09/2016 | 14/02/2018 |
Rodenas Sancho Elvira | Consejero | 20/09/2016 | 14/02/2018 |
Saez Vaquero Ismael | Consejero | 20/09/2016 | 14/02/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HABITAT DE QUALITAT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7000, L 4303, F 107, S 8, H V 79680, I/A 13 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7000, L 4303, F 107, S 8, H V 79680, I/A 13 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7000, L 4303, F 107, S 8, H V 79680, I/A 13 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7000, L 4303, F 107, S 8, H V 79680, I/A 13 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-46
Consejero Delegado
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7000, L 4303, F 107, S 8, H V 79680, I/A 13 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7000, L 4303, F 106, S 8, H V 79680, I/A 12 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7000, L 4303, F 106, S 8, H V 79680, I/A 12 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-46
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7000, L 4303, F 106, S 8, H V 79680, I/A 12 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-46
- Se determina en TRES el número de miembros del Consejo de Administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7000, L 4303, F 106, S 8, H V 79680, I/A 11 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-46
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7000, L 4303, F 106, S 8, H V 79680, I/A 11 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-46