RECOLZAMENT INTEGRAT A LA GESTIO SRL - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social RECOLZAMENT INTEGRAT A LA GESTIO SRL
CIF B96964242
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RECOLZAMENT INTEGRAT A LA GESTIO SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RECOLZAMENT INTEGRAT A LA GESTIO SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calero Vaquerizo Constantino | Consejero | 21/09/2016 | 02/11/2017 |
Calero Vaquerizo Constantino | Liquidador Solidario | 02/11/2017 | 02/11/2017 |
Elvira Rodenas Sancho | Secretario | 14/06/2011 | 02/11/2017 |
Elvira Rodenas Sancho | Consejero | 14/06/2011 | 02/11/2017 |
Marti Peris Guillermo | Secretario | 21/09/2016 | 02/11/2017 |
Marti Peris Guillermo | Consejero Delegado | 21/09/2016 | 02/11/2017 |
Marti Peris Guillermo | Consejero | 21/09/2016 | 02/11/2017 |
Marti Peris Guillermo | Liquidador Solidario | 02/11/2017 | 02/11/2017 |
Pino Bustos Gonzalo | Consejero | 26/04/2016 | 02/11/2017 |
Saez Vaquero Ismael | Presidente | 21/09/2016 | 02/11/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RECOLZAMENT INTEGRAT A LA GESTIO SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6583, L 3887, F 60, S 8, H V 70905, I/A 8 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6583, L 3887, F 60, S 8, H V 70905, I/A 8 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6583, L 3887, F 60, S 8, H V 70905, I/A 8 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6583, L 3887, F 60, S 8, H V 70905, I/A 8 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-46
Consejero Delegado
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6583, L 3887, F 60, S 8, H V 70905, I/A 8 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6583, L 3887, F 59, S 8, H V 70905, I/A 7 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6583, L 3887, F 59, S 8, H V 70905, I/A 7 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-46
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6583, L 3887, F 59, S 8, H V 70905, I/A 6 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-46
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6583, L 3887, F 59, S 8, H V 70905, I/A 6 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-218-46