SOCIAS BAUZA ANTONIO
Informe ejecutivo de SOCIAS BAUZA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SOCIAS BAUZA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMAGO INVERSIONES SA | Secretario No Consejero | 28/03/2023 | |
LA VERMUTORTILLERIA SL | Administrador Concursal | 23/06/2022 | |
AD USUM SL | Administrador Unico | 22/04/2014 | |
AD USUM SL | Apoderado | 23/10/2013 | |
TRANSMI PENEDES SL | Administrador Concursal | 28/02/2013 | |
VENDING & SNACKS DISTRIBUCIONES SL | Administrador Concursal | 10/03/2010 | |
BINIFALDO SA | Administrador Concursal | 23/03/2009 |
VINCULACIONES DE SOCIAS BAUZA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOCIAS BAUZA ANTONIO
Empresa: CAMAGO INVERSIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Socias Bauza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2357 , F 206, S 8, H PM 62686, I/A 3 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-07
Empresa: LA VERMUTORTILLERIA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LA VERMUTORTILLERIA SL
Nif:B57922213
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Socias Bauza Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE PALMA
Juez / Ponente:MARIA CAMPOY VIVANCOS
Fecha de Resolución:17/12/2021
Número Procedimiento Concursal:0001016/2021
Datos Registrales:
Tomo:
2619
Libro:
0
Folio:
57
Hoja:
8-8
Inscripción:
0
Fecha Inscripción23/06/2022
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 57, S 8, H PM 8,76643 , I/ A (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MALLORQUINA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS SIGLO XX SL
Nif:B57543324
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Socias Bauza Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:CASALEIRO RIOS, VICTOR MANUEL
Fecha de Resolución:03/06/2016
Número Procedimiento Concursal:366/2016
Datos Registrales:
Tomo:
2320
Libro:
0
Folio:
114
Hoja:
8-60878
Inscripción:
5
Fecha Inscripción15/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2320 , F 114, S 8, H PM 60878, I/A 5 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-07
Empresa: RADIO BORNE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Socias Bauza Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2792 , F 104, S 8, H PM 12301, I/A 17 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-07
Empresa: RADIO BORNE SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Socias Bauza Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1063 , F 123, S 8, H PM 12301, I/A 16 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-07
Empresa: CLUB HIPICO SON NEBOT SL
Administrador Solidario
- Fernandez Verd Carlos
- Socias Bauza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 63, S 8, H PM 61288, I/A 6 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-07
Empresa: DOLCE VITA MALLORCA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DOLCE VITA MALLORCA SL
Nif:B57523524
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Socias Bauza Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
Número:2
Juez / Ponente:MARIA ENCARNACION GONZALEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:13/03/2015
Número Procedimiento Concursal:37/2015
Datos Registrales:
Tomo:
2302
Libro:
0
Folio:
206
Hoja:
8-59912
Inscripción:
8
Fecha Inscripción26/05/2017
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2302 , F 206, S 8, H PM 59912, I/A 8 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MALLORQUINA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS SIGLO XX SL
Nif:B57543324
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Socias Bauza Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:CASALEIRO RIOS, VICTOR MANUEL
Fecha de Resolución:03/06/2016
Número Procedimiento Concursal:366/2016
Datos Registrales:
Tomo:
2320
Libro:
0
Folio:
114
Hoja:
8-60878
Inscripción:
4
Fecha Inscripción31/10/2016
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2320 , F 114, S 8, H PM 60878, I/A 4 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-213-07
Empresa: CLUB HIPICO SON NEBOT SL
Administrador Solidario
- Fernandez Verd Carlos
- Socias Bauza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 63, S 8, H PM 61288, I/A 5 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-07
Empresa: CLUB HIPICO SON NEBOT SL
Administrador Unico
- Socias Bauza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 63, S 8, H PM 61288, I/A 5 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-07
VER MAS ACTOS
Información de SOCIAS BAUZA ANTONIO
Mostramos los datos de SOCIAS BAUZA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOCIAS BAUZA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos