FERNANDEZ VERD CARLOS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ VERD CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ VERD CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REVALORIZACION EMPRESARIAL DE MALLORCA SL | Socio Unico | 22/12/2023 | |
REVALORIZACION EMPRESARIAL DE MALLORCA SL | Administrador Unico | 14/07/2020 | |
VIDEOTRES SA | Administrador Unico | 18/11/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ VERD CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ VERD CARLOS
Socio Único
- Fernandez Verd Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3034 , F 200, S 8, H PM 78804, I/A 6 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-07
Administrador Unico
- Fernandez Verd Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2659 , F 79, S 8, H PM 78804, I/A 2 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-07
Administrador Solidario
- Fernandez Verd Carlos
- Gonzalez Sastre Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2659 , F 79, S 8, H PM 78804, I/A 2 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-07
Socio Único
- Fernandez Verd Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2659 , F 79, S 8, H PM 78804, I/A 2 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-07
Empresa: RADIO BORNE SA
Consejero Delegado
- Fernandez Verd Carlos
Consejero
Presidente
- Fernandez Verd Carlos
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2792 , F 104, S 8, H PM 12301, I/A 17 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-07
Empresa: RADIO BORNE SA
Consejero
Presidente
- Fernandez Verd Carlos
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1063 , F 123, S 8, H PM 12301, I/A 16 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-07
Empresa: RADIO BORNE SA
Consejero Delegado
- Fernandez Verd Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1063 , F 123, S 8, H PM 12301, I/A 16 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-07
Empresa: RADIO BORNE SA
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Verd Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1063 , F 123, S 8, H PM 12301, I/A 16 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-07
Empresa: CLUB HIPICO SON NEBOT SL
Administrador Solidario
- Fernandez Verd Carlos
- Socias Bauza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 63, S 8, H PM 61288, I/A 6 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-07
Empresa: CLUB HIPICO SON NEBOT SL
Administrador Solidario
- Fernandez Verd Carlos
- Socias Bauza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 63, S 8, H PM 61288, I/A 5 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-07
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ VERD CARLOS
Mostramos los datos de FERNANDEZ VERD CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ VERD CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos