VERD MARI MARIA LUISA
Informe ejecutivo de VERD MARI MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VERD MARI MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADIO BORNE SA | Consejero | 05/07/2012 | 13/03/2020 |
RADIO BORNE SA | Consejero | 18/11/2010 | 05/07/2012 |
DOCTORMARI SL | Administrador Mancomunado | 11/05/2012 |
VINCULACIONES DE VERD MARI MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERD MARI MARIA LUISA
Empresa: RADIO BORNE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2792 , F 104, S 8, H PM 12301, I/A 17 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-07
Empresa: RADIO BORNE SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1063 , F 123, S 8, H PM 12301, I/A 16 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-07
Empresa: RADIO BORNE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1063 , F 123, S 8, H PM 12301, I/A 15 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-07
Empresa: RADIO BORNE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Servera Carlos
- Fernandez Verd Carlos
- Socias Bauza Antonio
- Verd Mari Antonio
- Verd Mari Maria Luisa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1063 , F 123, S 8, H PM 12301, I/A 15 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-07
Empresa: DOCTORMARI SL
Administrador Mancomunado
- Alemany Alonso Gabriel
- Verd Mari Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 214, S 8, H PM 43715, I/A 4 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-07
Empresa: RADIO BORNE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Servera Carlos
- Fernandez Verd Carlos
- Socias Bauza Antonio
- Verd Mari Antonio
- Verd Mari Maria Luisa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1063 , F 123, S 8, H PM 12301, I/A 14 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-232-07
Información de VERD MARI MARIA LUISA
Mostramos los datos de VERD MARI MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERD MARI MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos