SIMON ACOSTA EUGENIO
Informe ejecutivo de SIMON ACOSTA EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SIMON ACOSTA EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONGRESO IFA MADRID SL | Consejero Delegado Mancomunado | 12/03/2013 | 28/01/2019 |
CONGRESO IFA MADRID SL | Consejero | 12/03/2013 | 28/01/2019 |
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA | Consejero | 31/12/2012 |
VINCULACIONES DE SIMON ACOSTA EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMON ACOSTA EUGENIO
Empresa: CONGRESO IFA MADRID SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Palacios Perez Jose
- Serrano Anton Fernando
- Simon Acosta Eugenio
Consejero
- Palacios Perez Jose
- Serrano Anton Fernando
- Simon Acosta Eugenio
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30837 , F 112, S 8, H M 555030, I/A 2 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Empresa: CONGRESO IFA MADRID SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Palacios Perez Jose
- Serrano Anton Fernando
- Simon Acosta Eugenio
Consejero
- Palacios Perez Jose
- Serrano Anton Fernando
- Simon Acosta Eugenio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30837 , F 111, S 8, H M 555030, I/A 1 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28
COM.CONTROL
Com.Ejecutiv
Consejero Delegado
Consejero
- Alli Aranguren Juan Cruz
- Asiain Ayala Jose Antonio
- Erro Basterra Jose Luis
- Goñi Beltran De Garizurieta Enrique
- Gonzalez Iribas Marta
- Indurain Orduna Maria Santos
- Marti Fluxa Ricardo
- Martinena Bergasa Javier
- Montalvo Correa Jaime
- Osacar Garaicoechea Concha
- Simon Acosta Eugenio
- Zarranz Herrera Jose Maria
M.Com.Ejec
Pres.Com.Ctr
Presidente
Secr.Com.Ctr
VicSec.Com.E
Vicepresidente
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 83, S 8, H NA 1, I/A 462 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-31
Información de SIMON ACOSTA EUGENIO
Mostramos los datos de SIMON ACOSTA EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMON ACOSTA EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos