RANDEZ ALVERO AMAYA
Informe ejecutivo de RANDEZ ALVERO AMAYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 33
Empresas inactivas: 22
CARGOS DE RANDEZ ALVERO AMAYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GHB ENERGIAS RENOVABLES SL | Secretario No Consejero | 23/05/2024 | |
JARDECOBE SL | Secretario No Consejero | 22/10/2018 | |
SEDICAL SA | Secretario No Consejero | 06/03/2018 | |
DEL BURGO RANDEZ ABOGADOS SCP | Soc.Prof. | 27/06/2017 | |
DEL BURGO RANDEZ ABOGADOS SCP | Administrador Solidario | 27/06/2017 |
VINCULACIONES DE RANDEZ ALVERO AMAYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RANDEZ ALVERO AMAYA
Empresa: GHB ENERGIAS RENOVABLES SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Randez Alvero Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 35333, I/A 8 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-31
Empresa: JARDECOBE SL
Secretario No Consejero
- Randez Alvero Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1516 , F 171, S 8, H NA 30136, I/A 11 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-31
Empresa: DESIMPACTO DE PURINES ALTORRICON SA
Liquidador
- Randez Alvero Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 224, S 8, H HU 8197, I/A 17 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-22
Empresa: SEDICAL SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Randez Alvero Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4961 , F 34, S 8, H BI 670,A , I/ 77 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-48
Empresa: SEDICAL SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Randez Alvero Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4961 , F 30, S 8, H BI 670,A , I/ 73 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-48
Empresa: DEL BURGO RANDEZ ABOGADOS SCP
Administrador Solidario
- Del Burgo Azpiroz Ignacio
- Randez Alvero Amaya
Soc.Prof.
- Del Burgo Azpiroz Ignacio
- Randez Alvero Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 207, S 8, H NA 36932, I/A 1 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-31
Empresa: SEDICAL SA
Secretario No Consejero
- Randez Alvero Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4961 , F 28, S 8, H BI 670,A , I/ 67 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-48
Empresa: DESIMPACTE DE PURINS ALCARRAS SA
Liquidador
- Randez Alvero Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926 , F 222, S 8, H L 18046, I/A 31 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-25
Empresa: DESIMPACTE DE PURINS VOLTREGA SA
Liquidador
- Randez Alvero Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44418 , F 176, S 8, H B 182663, I/A 27 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-08
Empresa: DESIMPACTE DE PURINS CORCO SA
Liquidador
- Randez Alvero Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37263 , F 158, S 8, H B 182665, I/A 24 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-08
VER MAS ACTOS
Información de RANDEZ ALVERO AMAYA
Mostramos los datos de RANDEZ ALVERO AMAYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RANDEZ ALVERO AMAYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos