ERRO BASTERRA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de ERRO BASTERRA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ERRO BASTERRA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOMAMICA SL | Administrador Solidario | 24/11/2021 |
VINCULACIONES DE ERRO BASTERRA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ERRO BASTERRA JOSE LUIS
Empresa: JOMAMICA SL
Administrador Solidario
- Domene Saez Maria Angeles
- Erro Basterra Jose Luis
- Erro Domene Carlos
- Erro Domene Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 774 , F 191, S 8, H NA 15901, I/A 3 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-31
Empresa: JOMAMICA SL
Administrador Solidario
- Domene Saez Maria Angeles
- Erro Basterra Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 774 , F 191, S 8, H NA 15901, I/A 3 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-31
Pte.C.Ej
SECR.NO.MIEN
Vicepresidente Comite Ejecutivo
- Erro Basterra Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 83, S 8, H NA 1, I/A 462 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-12-31
COM.CONTROL
Com.Ejecutiv
Consejero Delegado
Consejero
- Alli Aranguren Juan Cruz
- Asiain Ayala Jose Antonio
- Erro Basterra Jose Luis
- Goñi Beltran De Garizurieta Enrique
- Gonzalez Iribas Marta
- Indurain Orduna Maria Santos
- Marti Fluxa Ricardo
- Martinena Bergasa Javier
- Montalvo Correa Jaime
- Osacar Garaicoechea Concha
- Simon Acosta Eugenio
- Zarranz Herrera Jose Maria
M.Com.Ejec
Pres.Com.Ctr
Presidente
Secr.Com.Ctr
VicSec.Com.E
Vicepresidente
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 83, S 8, H NA 1, I/A 462 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-31
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL IRUÑA SL
Consejero
- Erro Basterra Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348 , F 95, S 8, H NA 26816, I/A 5 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-31
Com.Ejecutiv
Vicepresidente Comite Ejecutivo
- Erro Basterra Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 65, S 8, H NA000001, I/A00439 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-31
Información de ERRO BASTERRA JOSE LUIS
Mostramos los datos de ERRO BASTERRA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ERRO BASTERRA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos