MONTALVO CORREA JAIME
Informe ejecutivo de MONTALVO CORREA JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE MONTALVO CORREA JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA | MeCoNoRe | 26/06/2023 | |
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA | Miem.Com.Ej. | 04/11/2020 | |
MILLENIUM HOSPITALITY REAL ESTATE SOCIMI SA | MiemComAuCnt | 23/05/2019 | |
MILLENIUM HOSPITALITY REAL ESTATE SOCIMI SA | PreComNomRe | 23/05/2019 | |
MILLENIUM HOSPITALITY REAL ESTATE SOCIMI SA | Consejero | 23/05/2019 | |
MILLENIUM HOSPITALITY REAL ESTATE SOCIMI SA | MeCoNoRe | 23/05/2019 | |
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA | Consejero | 30/05/2011 | |
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA | Vicepresidente | 21/04/2010 |
VINCULACIONES DE MONTALVO CORREA JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTALVO CORREA JAIME
Consejero Delegado
Consejero
- Castellano Rios Jose Maria
- Dutilh Carvajal Maria Isabel
- Illan Plaza Javier
- Montalvo Correa Jaime
MeCoNoRe
- Castellano Rios Jose Maria
- Dutilh Carvajal Maria Isabel
- Montalvo Correa Jaime
MiemComAuCnt
- Castellano Rios Jose Maria
- Dutilh Carvajal Maria Isabel
- Montalvo Correa Jaime
PreComNomRe
- Montalvo Correa Jaime
PresComAuCnt
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39025 , F 172, S 8, H M 649563, I/A 32 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Consejero
- Cutillas Cordon Carlos
- Garcia Quiros Garcia Rufino
- Montalvo Correa Jaime
- Periel Martin Jose
M.Com.Inv
Miem.Com.Ej.
- Cutillas Cordon Carlos
- Garcia Quiros Garcia Rufino
- Montalvo Correa Jaime
Pres.Com.Inv
Vicepresidente
- Montalvo Correa Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34054 , F 129, S 1, H 4, I/A 196 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34054 , F 129, S 1, H 4, I/A 196 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-28
M.Com.Inv
Miem.Com.Ej.
- Cutillas Cordon Carlos
- Garcia Quiros Garcia Rufino
- Montalvo Correa Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34054 , F 106, S 1, H 4, I/A 180 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-28
Consejero
- Cutillas Cordon Carlos
- Garcia Quiros Garcia Rufino
- Montalvo Correa Jaime
- Periel Martin Jose
Vicepresidente
- Montalvo Correa Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34054 , F 105, S 1, H 4, I/A 178 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-28
Miem.Com.Ej.
- Cutillas Cordon Carlos
- Garcia Quiros Garcia Rufino
- Montalvo Correa Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34054 , F 105, S 1, H 4, I/A 178 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-28
Empresa: MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I SA
Consejero Delegado
Consejero
- Castellano Rios Jose Maria
- Dutilh Carvajal Maria Isabel
- Iglesias Surribas Remigio
- Illan Plaza Javier
- Montalvo Correa Jaime
Ent.Reg.Cont
MeCoNoRe
- Castellano Rios Jose Maria
- Dutilh Carvajal Maria Isabel
- Montalvo Correa Jaime
MiemComAuCnt
- Castellano Rios Jose Maria
- Dutilh Carvajal Maria Isabel
- Montalvo Correa Jaime
PreComNomRe
- Montalvo Correa Jaime
PresComAuCnt
Presidente
SeCoNoRe
SecrComAuCnt
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36150 , F 32, S 8, H M 649563, I/A 12 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-28
Consejero
M.Com.Inv
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Pres.Com.Inv
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34054 , F 90, S 1, H 4, I/A 160 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
Empresa: AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28673 , F 163, S 8, H M 330158, I/A 77 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33497 , F 106, S 8, H M 479791, I/A 37 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-28
VER MAS ACTOS
Información de MONTALVO CORREA JAIME
Mostramos los datos de MONTALVO CORREA JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTALVO CORREA JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos