SIEBINGA MATTIJS
Informe ejecutivo de SIEBINGA MATTIJS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SIEBINGA MATTIJS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Presidente | 19/07/2013 | 19/06/2015 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Consejero Delegado | 19/07/2013 | 19/06/2015 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Consejero | 19/07/2013 | 19/06/2015 |
BOSKALIS | Apoderado | 31/03/2014 | 25/05/2015 |
BOSKALIS | R.L.C.Perma. | 13/03/2014 | 25/03/2015 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Consejero Delegado Solidario | 02/10/2012 | 19/07/2013 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Presidente | 02/10/2012 | 19/07/2013 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Consejero | 02/10/2012 | 19/07/2013 |
VINCULACIONES DE SIEBINGA MATTIJS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIEBINGA MATTIJS
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado
- Siebinga Mattijs
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Siebinga Mattijs
- Termijn Willem Frederik
Presidente
- Siebinga Mattijs
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 115, S 8, H M 26817, I/A 92 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-28
Empresa: BOSKALIS
Apoderado
- Siebinga Mattijs
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 166, S 8, H M 450555, I/A 12 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-28
Empresa: BOSKALIS NEDERLAND B V
R.L.C.Perma.
- Siebinga Mattijs
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 164, S 8, H M 450555, I/A 10 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-28
Empresa: BOSKALIS NEDERLAND B V
Apoderado
- Siebinga Mattijs
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 163, S 8, H M 450555, I/A 9 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
Empresa: BOSKALIS BV
R.L.C.Perma.
- Siebinga Mattijs
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 163, S 8, H M 450555, I/A 8 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado
- Bien Walter Theodorus
- Bogaards Jacob
- Siebinga Mattijs
Consejero
- Bien Walter Theodorus
- Bogaards Jacob
- Siebinga Mattijs
Presidente
- Siebinga Mattijs
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 114, S 8, H M 26817, I/A 90 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Siebinga Mattijs
Consejero
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Siebinga Mattijs
Presidente
- Siebinga Mattijs
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 114, S 8, H M 26817, I/A 90 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Siebinga Mattijs
Consejero
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Siebinga Mattijs
Presidente
- Siebinga Mattijs
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 114, S 8, H M 26817, I/A 89 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Información de SIEBINGA MATTIJS
Mostramos los datos de SIEBINGA MATTIJS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIEBINGA MATTIJS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos