GARCIA VIZCAINO JUAN RAMON
Informe ejecutivo de GARCIA VIZCAINO JUAN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA VIZCAINO JUAN RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOSKALIS | Apoderado | 23/03/2016 | |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Secretario No Consejero | 19/07/2013 | 28/12/2015 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Apoderado | 28/12/2015 | |
BOSKALIS | Apoderado | 08/03/2011 | 09/12/2015 |
BOSKALIS | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/05/2009 | 09/12/2015 |
BOSKALIS | Apoderado | 27/06/2011 | 09/12/2015 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Secretario No Consejero | 02/10/2012 | 19/07/2013 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Secretario | 21/03/2012 | 02/10/2012 |
BOSKALIS | Apoderado | 28/05/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA VIZCAINO JUAN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VIZCAINO JUAN RAMON
Empresa: BOSKALIS
Apoderado
- Garcia Vizcaino Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 168, S 8, H M 450555, I/A 17 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Apoderado
- Garcia Vizcaino Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33599 , F 121, S 8, H M 26817, I/A 94 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario No Consejero
- Garcia Vizcaino Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33599 , F 120, S 8, H M 26817, I/A 93 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-28
Empresa: BOSKALIS
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Vizcaino Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 167, S 8, H M 450555, I/A 15 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-28
Empresa: BOSKALIS
Apoderado
- Garcia Vizcaino Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 166, S 8, H M 450555, I/A 13 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia Vizcaino Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 114, S 8, H M 26817, I/A 90 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia Vizcaino Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 114, S 8, H M 26817, I/A 90 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia Vizcaino Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 114, S 8, H M 26817, I/A 89 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Garcia Vizcaino Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 114, S 8, H M 26817, I/A 89 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Garcia Vizcaino Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 113, S 8, H M 26817, I/A 86 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA VIZCAINO JUAN RAMON
Mostramos los datos de GARCIA VIZCAINO JUAN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VIZCAINO JUAN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos