BIEN WALTER THEODORUS
Informe ejecutivo de BIEN WALTER THEODORUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BIEN WALTER THEODORUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Consejero Delegado | 19/07/2013 | 17/03/2014 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Consejero | 19/07/2013 | 17/03/2014 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Consejero Delegado Solidario | 02/10/2012 | 19/07/2013 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Consejero | 02/10/2012 | 19/07/2013 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Consejero Delegado Solidario | 21/03/2012 | 02/10/2012 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Consejero | 21/03/2012 | 02/10/2012 |
VINCULACIONES DE BIEN WALTER THEODORUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BIEN WALTER THEODORUS
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado
- Bien Walter Theodorus
Consejero
- Bien Walter Theodorus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 115, S 8, H M 26817, I/A 91 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado
- Bien Walter Theodorus
- Bogaards Jacob
- Siebinga Mattijs
Consejero
- Bien Walter Theodorus
- Bogaards Jacob
- Siebinga Mattijs
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 114, S 8, H M 26817, I/A 90 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Siebinga Mattijs
Consejero
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Siebinga Mattijs
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 114, S 8, H M 26817, I/A 90 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Siebinga Mattijs
Consejero
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Siebinga Mattijs
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 114, S 8, H M 26817, I/A 89 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Van Den Heuvel Cornelis
Consejero
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Van Den Heuvel Cornelis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 114, S 8, H M 26817, I/A 89 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Van Den Heuvel Cornelis
Consejero
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Van Den Heuvel Cornelis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 113, S 8, H M 26817, I/A 86 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-28
Información de BIEN WALTER THEODORUS
Mostramos los datos de BIEN WALTER THEODORUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BIEN WALTER THEODORUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos