BLUM THEODORUS JOSEF
Informe ejecutivo de BLUM THEODORUS JOSEF
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLUM THEODORUS JOSEF
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOSKALIS | Representante | 22/12/2010 | 13/03/2014 |
BOSKALIS | Apoderado | 22/12/2010 | 13/03/2014 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Consejero Delegado Solidario | 02/10/2012 | 19/07/2013 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Consejero | 02/10/2012 | 19/07/2013 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Consejero Delegado Solidario | 21/03/2012 | 02/10/2012 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA | Consejero | 21/03/2012 | 02/10/2012 |
VINCULACIONES DE BLUM THEODORUS JOSEF
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLUM THEODORUS JOSEF
Empresa: BOSKALIS BV
Apoderado
- Blum Theodorus Josef
- Blum Theodorus Jozef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 163, S 8, H M 450555, I/A 8 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-28
Empresa: BOSKALIS BV
Representante
- Blum Theodorus Josef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 163, S 8, H M 450555, I/A 8 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Siebinga Mattijs
Consejero
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Siebinga Mattijs
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 114, S 8, H M 26817, I/A 90 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Siebinga Mattijs
Consejero
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Siebinga Mattijs
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 114, S 8, H M 26817, I/A 89 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Van Den Heuvel Cornelis
Consejero
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Van Den Heuvel Cornelis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 114, S 8, H M 26817, I/A 89 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DRAGADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Van Den Heuvel Cornelis
Consejero
- Bien Walter Theodorus
- Blum Theodorus Josef
- Van Den Heuvel Cornelis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13179 , F 113, S 8, H M 26817, I/A 86 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-28
Empresa: BOSKALIS BV
Apoderado
- Blum Theodorus Josef
Representante
- Blum Theodorus Josef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25020 , F 88, S 8, H M 450555, I/A 5 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-28
Información de BLUM THEODORUS JOSEF
Mostramos los datos de BLUM THEODORUS JOSEF que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLUM THEODORUS JOSEF, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos