SAULA RIERA FRANCISCO
Informe ejecutivo de SAULA RIERA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAULA RIERA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOE SA | Secretario | 16/04/2021 | |
VOE SA | Consejero | 16/04/2021 | |
VOE SA | Consejero Delegado Solidario | 16/04/2021 | |
VOE SA | Apoderado Solidario | 03/01/2017 |
VINCULACIONES DE SAULA RIERA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAULA RIERA FRANCISCO
Empresa: VOE SA
Consejero Delegado Solidario
- Saula Riera Francisco
Consejero
- Saula Fernandez Ana
- Saula Fernandez Francisco
- Saula Riera Francisco
Presidente
Secretario
- Saula Riera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 194, S 8, H B 76349, I/A 22 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-08
Empresa: VOE SA
Apoderado
Consejero Delegado
- Saula Riera Francisco
Consejero
- Fernandez Suau Maria Del Carmen
- Saula Fernandez Ana
- Saula Fernandez Francisco
- Saula Riera Francisco
Presidente
- Saula Riera Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 194, S 8, H B 76349, I/A 22 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-08
Empresa: VOE SA
Apoderado Solidario
- Saula Riera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 194, S 8, H B 76349, I/A 21 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-08
Empresa: VOE SA
Consejero Delegado
- Saula Riera Francisco
Consejero
- Fernandez Suau Maria Del Carmen
- Saula Fernandez Ana
- Saula Fernandez Francisco
- Saula Riera Francisco
Presidente
- Saula Riera Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 193, S 8, H B 76349, I/A 20 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-08
Empresa: FSAULA CFERNANDEZ SL
Liquidador
- Saula Riera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37572 , F 3, S 8, H B 304227, I/A 2 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-08
Empresa: FSAULA CFERNANDEZ SL
Administrador Unico
Liquidador
- Saula Riera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37572 , F 3, S 8, H B 304227, I/A 2 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-08
Empresa: VOE SA
Consejero Delegado
- Saula Riera Francisco
Consejero
- Fernandez Suau Maria Del Carmen
- Saula Fernandez Ana
- Saula Fernandez Francisco
- Saula Riera Francisco
Presidente
- Saula Riera Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 191, S 8, H B 76349, I/A 19 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-08
Empresa: VOE SA
Administrador Unico
- Saula Riera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 191, S 8, H B 76349, I/A 19 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-08
Información de SAULA RIERA FRANCISCO
Mostramos los datos de SAULA RIERA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAULA RIERA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos